BARRERA PUIGDOLLERS JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de BARRERA PUIGDOLLERS JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BARRERA PUIGDOLLERS JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGENIERIA Y ARQUITECTURA VALENCIANA SL | Liquidador Unico | 20/04/2022 | 20/04/2022 |
INGENIERIA Y ARQUITECTURA VALENCIANA SL | Apoderado | 01/04/2011 | |
INAVAL ARQUITECTURA SL | Administrador Unico | 15/09/2010 | |
INAVAL ARQUITECTURA SL | Liquidador Unico | 15/09/2010 | 15/09/2010 |
INGENIERIA Y ARQUITECTURA VALENCIANA SL | Administrador Unico | 17/09/2009 | 05/08/2010 |
INGENIERIA Y ARQUITECTURA VALENCIANA SL | Presidente | 17/09/2009 | |
INGENIERIA Y ARQUITECTURA VALENCIANA SL | Consejero | 17/09/2009 |
VINCULACIONES DE BARRERA PUIGDOLLERS JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRERA PUIGDOLLERS JOSE MANUEL
Liquidador Unico
- Barrera Puigdollers Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4581, L 1891, F 185, S 8, H V 27860, I/A 17 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-80-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
- Barrera Puigdollers Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4581, L 1891, F 185, S 8, H V 27860, I/A 17 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-80-46
Apoderado
- Barrera Puigdollers Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4581, L 1891, F 185, S 8, H V 27860, I/A 16 (01/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-71-46
Empresa: INAVAL ARQUITECTURA SL
Liquidador Unico
- Barrera Puigdollers Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5459, L 2766, F 29, S 8, H V 47126, I/A 6 (15/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-185-46
Empresa: INAVAL ARQUITECTURA SL
Administrador Unico
- Barrera Puigdollers Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5459, L 2766, F 29, S 8, H V 47126, I/A 6 (15/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-185-46
Administrador Unico
- Barrera Puigdollers Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4581, L 1891, F 184, S 8, H V 27860, I/A 15 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-46
Administrador Unico
- Barrera Puigdollers Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4581, L 1891, F 184, S 8, H V 27860, I/A 14 (17/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-185-46
Consejero
- Barrera Puigdollers Jose Manuel
- Carlavilla Molina Miguel Angel
- Esteban Vicente Javier Pablo
Presidente
- Barrera Puigdollers Jose Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4581, L 1891, F 184, S 8, H V 27860, I/A 14 (17/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-185-46
Información de BARRERA PUIGDOLLERS JOSE MANUEL
Mostramos los datos de BARRERA PUIGDOLLERS JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRERA PUIGDOLLERS JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos