BARRERA NARANJO DOLORES CLOTILDE
Informe ejecutivo de BARRERA NARANJO DOLORES CLOTILDE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BARRERA NARANJO DOLORES CLOTILDE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTCAROBA SL | Socio Unico | 06/02/2015 | |
GESTCAROBA SL | Administrador Unico | 06/02/2015 | |
INTERHOST CONSULTORES SL | Socio Unico | 02/02/2015 | |
INTERHOST CONSULTORES SL | Administrador Unico | 02/02/2015 | |
ASESORES Y HOST DE HYTASA SL | Socio Unico | 21/05/2014 | |
ASESORES Y HOST DE HYTASA SL | Administrador Unico | 21/05/2014 | |
ASESORES Y HOST-ALQ DE SEVILLA SL | Socio Unico | 18/06/2013 | |
ASESORES Y HOST-ALQ DE SEVILLA SL | Administrador Unico | 18/06/2013 |
VINCULACIONES DE BARRERA NARANJO DOLORES CLOTILDE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRERA NARANJO DOLORES CLOTILDE
Empresa: GESTCAROBA SL
Administrador Unico
- Barrera Naranjo Dolores Clotilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5976 , F 155, S 8, H SE104110, I/A 1 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-41
Empresa: GESTCAROBA SL
Socio Único
- Barrera Naranjo Dolores Clotilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5976 , F 155, S 8, H SE104110, I/A 1 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-41
Empresa: INTERHOST CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Barrera Naranjo Dolores Clotilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5974 , F 100, S 8, H SE104030, I/A 1 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-41
Empresa: INTERHOST CONSULTORES SL
Socio Único
- Barrera Naranjo Dolores Clotilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5974 , F 100, S 8, H SE104030, I/A 1 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-41
Empresa: ASESORES Y HOST DE HYTASA SL
Administrador Unico
- Barrera Naranjo Dolores Clotilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5863 , F 20, S 8, H SE101373, I/A 1 (21/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-41
Empresa: ASESORES Y HOST DE HYTASA SL
Socio Único
- Barrera Naranjo Dolores Clotilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5863 , F 20, S 8, H SE101373, I/A 1 (21/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-41
Empresa: ASESORES Y HOST-ALQ DE SEVILLA SL
Administrador Unico
- Barrera Naranjo Dolores Clotilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5709 , F 104, S 8, H SE 97645, I/A 1 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-41
Empresa: ASESORES Y HOST-ALQ DE SEVILLA SL
Socio Único
- Barrera Naranjo Dolores Clotilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5709 , F 104, S 8, H SE 97645, I/A 1 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-41
Información de BARRERA NARANJO DOLORES CLOTILDE
Mostramos los datos de BARRERA NARANJO DOLORES CLOTILDE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRERA NARANJO DOLORES CLOTILDE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos