BARRERA GARCIA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de BARRERA GARCIA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BARRERA GARCIA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD MUNICIPAL MIXTA DE GESTION DEL SUELO Y DESARROLLO LOCAL DE PATERNA DE RIVERA SA | Presidente | 27/04/2010 | |
SOCIEDAD MUNICIPAL MIXTA DE GESTION DEL SUELO Y DESARROLLO LOCAL DE PATERNA DE RIVERA SA | Consejero | 27/04/2010 |
VINCULACIONES DE BARRERA GARCIA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRERA GARCIA JOSE MARIA
Empresa: PENTREP SL
Administrador Solidario
- Barrera Garcia Jose Maria
- Martin Soldado Maria Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16108 , F 170, S 8, H M 272856, I/A 3 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-28
Empresa: ZAPATERIAS PUNTO CERO SL
Administrador Solidario
- Barrera Garcia Jose Maria
- Martin Soldado Maria Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6364 , F 117, S 8, H M 103736, I/A 11 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-28
Empresa: ZAPATERIAS PUNTO CERO SL
Administrador Solidario
- Barrera Garcia Jose Maria
- Martin Soldado Maria Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6364 , F 117, S 8, H M 103736, I/A 10 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-28
Consejero
- Barrera Garcia Jose Maria
- Caravaca Morales Alfonso
- Dominguez Ruiz Jose Antonio
- Lynas Edward John Joseph
- Peña Alonso Alfredo Luis
Presidente
- Barrera Garcia Jose Maria
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1975 , F 81, S 8, H CA 40332, I/A 1 (27/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-86-11
Información de BARRERA GARCIA JOSE MARIA
Mostramos los datos de BARRERA GARCIA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRERA GARCIA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos