BARRERA CONTRERAS MANUELA
Informe ejecutivo de BARRERA CONTRERAS MANUELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BARRERA CONTRERAS MANUELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ITACBMEDI ESTETICA SL | Socio Unico | 08/03/2024 | |
ITACBMEDI ESTETICA SL | Administrador Unico | 08/03/2024 | |
ITACLINIC SL | Socio Unico | 04/01/2022 | |
ITACLINIC SL | Administrador Unico | 04/01/2022 | |
BENCLAIR SL | Socio Unico | 31/10/2016 | |
BENCLAIR SL | Administrador Unico | 12/04/2016 |
VINCULACIONES DE BARRERA CONTRERAS MANUELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRERA CONTRERAS MANUELA
Empresa: ITACBMEDI ESTETICA SL
Administrador Unico
- Barrera Contreras Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4647 , F 27, S 8, H A 190171, I/A 1 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-03
Empresa: ITACBMEDI ESTETICA SL
Socio Único
- Barrera Contreras Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4647 , F 27, S 8, H A 190171, I/A 1 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-03
Empresa: ITACLINIC SL
Administrador Unico
- Barrera Contreras Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4435 , F 76, S 8, H A 177655, I/A 1 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-03
Empresa: ITACLINIC SL
Socio Único
- Barrera Contreras Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4435 , F 76, S 8, H A 177655, I/A 1 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-03
Empresa: BENCLAIR SL
Socio Único
- Barrera Contreras Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196 , F 133, S 8, H A 51692, I/A 8 (31/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-03
Empresa: BENCLAIR SL
Administrador Unico
- Barrera Contreras Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196 , F 133, S 8, H A 51692, I/A 6 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-74-03
Empresa: BENCLAIR SL
Socio Único
- Barrera Contreras Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196 , F 133, S 8, H A 51692, I/A 6 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-74-03
Empresa: BENCLAIR SL
Administrador Unico
- Barrera Contreras Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196 , F 133, S 8, H A 51692, I/A 5 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-03
Empresa: BENCLAIR SL
Administrador Unico
- Barrera Contreras Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196 , F 133, S 8, H A 51692, I/A 4 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-03
Información de BARRERA CONTRERAS MANUELA
Mostramos los datos de BARRERA CONTRERAS MANUELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRERA CONTRERAS MANUELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos