BARRERA CONTRERAS ANTONIO JOSE
Informe ejecutivo de BARRERA CONTRERAS ANTONIO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BARRERA CONTRERAS ANTONIO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDEPENDENCIA 9 SL | Administrador Unico | 24/08/2023 | |
GLOBAL GUDEA ENTERTAINMENT SL | Apoderado Solidario | 29/06/2023 | |
TOREO ARTE Y CULTURA BMF SL | Vicepresidente | 23/01/2017 | |
TOREO ARTE Y CULTURA BMF SL | Consejero | 23/01/2017 | |
TOREO Y TOROS 2008 SL | Administrador Unico | 14/01/2016 | |
FUSION INTERNACIONAL TAUROMAQUIA SL | Vicepresidente | 23/03/2015 | |
FUSION INTERNACIONAL TAUROMAQUIA SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 23/03/2015 | |
FUSION INTERNACIONAL TAUROMAQUIA SL | Consejero | 23/03/2015 | |
ELITE TOROS SL | Socio Unico | 01/08/2013 | |
ELITE TOROS SL | Administrador Unico | 01/08/2013 |
VINCULACIONES DE BARRERA CONTRERAS ANTONIO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRERA CONTRERAS ANTONIO JOSE
Empresa: INDEPENDENCIA 9 SL
Administrador Unico
- Barrera Contreras Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14798 , F 59, S 8, H M 245954, I/A 3 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-166-28
Empresa: GLOBAL GUDEA ENTERTAINMENT SL
Apoderado Solidario
- Barrera Contreras Antonio Jose
- Sanchez Martin Maider
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32429 , F 192, S 8, H M 583731, I/A 18 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-28
Empresa: GLOBAL GUDEA ENTERTAINMENT SL
Apoderado Solidario
- Barrera Contreras Antonio
- Barrera Contreras Antonio Jose
- Barrera Contreras Antonio Jose
- Sanchez Martin Maider
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32429 , F 192, S 8, H M 583731, I/A 18 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-28
Empresa: GLOBAL ROMUVA SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Barrera Contreras Antonio Jose
- Cutiño Garcia Jose
- Figueroa Garcia Jose Octavio
Consejero
- Barrera Contreras Antonio Jose
- Cutiño Garcia Jose
- Figueroa Garcia Jose Octavio
- Sanchez Martin Maider
Presidente
Vicepresidente
- Barrera Contreras Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33150 , F 223, S 8, H M 596546, I/A 13 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-204-28
Empresa: GLOBAL GUDEA SL
Apoderado Solidario
- Barrera Contreras Antonio Jose
- Sanchez Martin Maider
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32429 , F 125, S 8, H M 583731, I/A 11 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-28
Empresa: GLOBAL DECRUX SL
Consejero
- Bailleres Gual Alejandro
- Barrera Contreras Antonio Jose
- Figueroa Garcia Jose Octavio
- Martinez Labiano Oscar
- Martinez Labiano Pablo Pedro
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Barrera Contreras Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35172 , F 92, S 8, H M 632462, I/A 2 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-28
Empresa: TOREO Y TOROS 2008 SL
Administrador Unico
- Barrera Contreras Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 386 , F 160, S 8, H SA 12554, I/A 3 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-37
Empresa: TOREO Y TOROS 2008 SL
Administrador Solidario
- Barrera Contreras Antonio Jose
- Sanchez Martin Maider
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 386 , F 160, S 8, H SA 12554, I/A 3 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-37
Empresa: GLOBAL ROMUVA SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Bailleres Gonzalez Alberto
- Barrera Contreras Antonio Jose
- Cutiño Garcia Jose
- Figueroa Garcia Jose Octavio
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Barrera Contreras Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33150 , F 191, S 8, H M 596546, I/A 6 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-28
Empresa: RUEDO DE OLIVENZA SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Bailleres Gonzalez Alberto
- Barrera Contreras Antonio Jose
- Cutiño Garcia Jose
- Figueroa Garcia Jose Octavio
Consejero
- Bailleres Gonzalez Alberto
- Barrera Contreras Antonio Jose
- Cutiño Garcia Jose
- Figueroa Garcia Jose Octavio
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Barrera Contreras Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 295 , F 102, S 8, H BA 14477, I/A 2 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-06
VER MAS ACTOS
Información de BARRERA CONTRERAS ANTONIO JOSE
Mostramos los datos de BARRERA CONTRERAS ANTONIO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRERA CONTRERAS ANTONIO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos