BARRENECHEA ELORRIETA PABLO
Informe ejecutivo de BARRENECHEA ELORRIETA PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE BARRENECHEA ELORRIETA PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRENECHEA ELORRIETA PABLO
Empresa: LEADBETTER SL
Administrador Unico
- Barrenechea Elorrieta Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28162 , F 167, S 8, H M 507367, I/A 3 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-28
Empresa: LEADBETTER SL
Administrador Unico
- Barrenechea Elorrieta Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28162 , F 158, S 8, H M 507367, I/A 1 (27/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-28
Empresa: LEADBETTER SL
Socio Único
- Barrenechea Elorrieta Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28162 , F 158, S 8, H M 507367, I/A 1 (27/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-28
Empresa: GRUPO TAMOIN SA
Apoderado
- Barrenechea Elorrieta Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 651 , F 215, S 8, H BI 431,A , I/ 93 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-48
Información de BARRENECHEA ELORRIETA PABLO
Mostramos los datos de BARRENECHEA ELORRIETA PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRENECHEA ELORRIETA PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos