BARRENA BARRUETA GAIZKA
Informe ejecutivo de BARRENA BARRUETA GAIZKA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARRENA BARRUETA GAIZKA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES BIZKAIPORT SL | Administrador Unico | 26/12/2022 | |
GESTION GLOBAL DE CARGAS SL | Apoderado | 19/04/2021 |
VINCULACIONES DE BARRENA BARRUETA GAIZKA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRENA BARRUETA GAIZKA
Empresa: TRANSPORTES BIZKAIPORT SL
Administrador Unico
- Barrena Barrueta Gaizka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6150 , F 60, S 8, H BI 79828, I/A 1 (26/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-48
Empresa: LOIUTRANS SL
Apoderado
- Barrena Barrueta Gaizka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5972 , F 126, S 8, H BI 76135, I/A 3 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-48
Empresa: LOIUTRANS SL
Apoderado
- Barrena Barrueta Gaizka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5972 , F 125, S 8, H BI 76135, I/A 2 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-48
Empresa: GESTION GLOBAL DE CARGAS SL
Apoderado
- Barrena Barrueta Gaizka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5958 , F 219, S 8, H BI 75887, I/A 2 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-48
Información de BARRENA BARRUETA GAIZKA
Mostramos los datos de BARRENA BARRUETA GAIZKA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRENA BARRUETA GAIZKA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos