BARREIROS RODRIGUEZ GRACILIANO
Informe ejecutivo de BARREIROS RODRIGUEZ GRACILIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BARREIROS RODRIGUEZ GRACILIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APROVECHAMIENTOS DE MONTES SA | Administrador Mancomunado | 25/06/2009 | 09/07/2015 |
NEGOCIOS INVERSIONES Y SERVICIOS SA | Administrador Unico | 26/06/2009 | 09/03/2010 |
NEGOCIOS INVERSIONES Y SERVICIOS SA | Liquidador | 09/03/2010 | 09/03/2010 |
VINCULACIONES DE BARREIROS RODRIGUEZ GRACILIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARREIROS RODRIGUEZ GRACILIANO
Empresa: APROVECHAMIENTOS DE MONTES SA
Administrador Mancomunado
- Barreiros Rodriguez Graciliano
- Spinola Gonzalez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5654 , F 22, S 8, H M 92496, I/A 20 (09/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-28
Empresa: APROVECHAMIENTOS DE MONTES SA
Administrador Mancomunado
- Barreiros Rodriguez Graciliano
- Spinola Gonzalez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5654 , F 21, S 8, H M 92496, I/A 19 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-28
Empresa: NEGOCIOS INVERSIONES Y SERVICIOS SA
Liquidador
- Barreiros Rodriguez Graciliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6750 , F 117, S 8, H M 109932, I/A 8 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-53-28
Empresa: NEGOCIOS INVERSIONES Y SERVICIOS SA
Administrador Unico
- Barreiros Rodriguez Graciliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6750 , F 117, S 8, H M 109932, I/A 8 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-53-28
Empresa: NEGOCIOS INVERSIONES Y SERVICIOS SA
Administrador Unico
- Barreiros Rodriguez Graciliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6750 , F 117, S 8, H M 109932, I/A 7 (26/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-127-28
Empresa: APROVECHAMIENTOS DE MONTES SA
Administrador Mancomunado
- Barreiros Rodriguez Graciliano
- Spinola Gonzalez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5654 , F 21, S 8, H M 92496, I/A 17 (25/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-125-28
Información de BARREIROS RODRIGUEZ GRACILIANO
Mostramos los datos de BARREIROS RODRIGUEZ GRACILIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARREIROS RODRIGUEZ GRACILIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos