BARREIRO SEIJAS MANUEL JOSE
Informe ejecutivo de BARREIRO SEIJAS MANUEL JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BARREIRO SEIJAS MANUEL JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OBRAS Y SERVICIOS SAN PAIO SL | Apoderado | 16/07/2012 | |
OBRAS Y SERVICIOS LAMPAY SL | Apoderado | 14/07/2011 | |
PROMOCIONES BASTAVALES SL | Apoderado | 20/05/2011 |
VINCULACIONES DE BARREIRO SEIJAS MANUEL JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARREIRO SEIJAS MANUEL JOSE
Empresa: OBRAS Y SERVICIOS SAN PAIO SL
Apoderado
- Barreiro Seijas Manuel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 166 , F 36, S 8, H SC 46213, I/A 2 (16/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-15
Empresa: OBRAS Y SERVICIOS LAMPAY SL
Apoderado
- Barreiro Seijas Manuel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43 , F 175, S 8, H SC 44301, I/A 2 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-15
Empresa: PROMOCIONES BASTAVALES SL
Apoderado
- Barreiro Seijas Manuel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 127 , F 83, S 8, H SC 45537, I/A 2 (20/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-103-15
Empresa: PROMOCIONES BASTAVALES SL
Socio Único
- Barreiro Seijas Manuel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 127 , F 82, S 8, H SC 45537, I/A 1 (02/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-15
Información de BARREIRO SEIJAS MANUEL JOSE
Mostramos los datos de BARREIRO SEIJAS MANUEL JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARREIRO SEIJAS MANUEL JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos