BARREIRO SANCHO PEDRO IGNACIO
Informe ejecutivo de BARREIRO SANCHO PEDRO IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BARREIRO SANCHO PEDRO IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGON SA | Apoderado | 09/04/2015 | |
HUERTA HERMANOS BARREIRO SORIA SL | Administrador Solidario | 20/02/2015 | |
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGON SA | Apoderado | 28/11/2013 | |
BARREIRO SORIA SA | Consejero | 21/05/2012 | |
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGON SA | Apoderado | 11/04/2011 |
VINCULACIONES DE BARREIRO SANCHO PEDRO IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARREIRO SANCHO PEDRO IGNACIO
Empresa: BARREIRO SORIA SA
Consejero
- Barreiro Sancho Antonio
- Barreiro Sancho Pedro Ignacio
- Barreiro Sanz Alberto
- Barreiro Sanz Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3785 , F 198, S 8, H Z 4259, I/A 10 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-50
Empresa: BARREIRO SORIA SA
Consejero
- Barreiro Sancho Antonio
- Barreiro Sancho Pedro Ignacio
- Barreiro Sanz Alberto
- Barreiro Sanz Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1164 , F 147, S 8, H Z 4259, I/A 9 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-50
Apoderado
- Barreiro Sancho Pedro Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3724 , F 32, S 8, H Z 3015, I/A 64 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-72-50
Empresa: HUERTA HERMANOS BARREIRO SORIA SL
Administrador Solidario
- Barreiro Azcue Maria
- Barreiro Bordonaba Luis Mariano
- Barreiro Sancho Pedro Ignacio
- Barreiro Sanz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4087 , F 166, S 8, H Z 57881, I/A 1 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-50
Apoderado
- Barreiro Sancho Pedro Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3724 , F 31, S 8, H Z 3015, I/A 59 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-50
Empresa: BARREIRO SORIA SA
Consejero
- Barreiro Sancho Pedro Ignacio
- Barreiro Sanz Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1164 , F 147, S 8, H Z 4259, I/A 8 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-50
Apoderado
- Barreiro Sancho Pedro Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3724 , F 26, S 8, H Z 3015, I/A 49 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-50
Información de BARREIRO SANCHO PEDRO IGNACIO
Mostramos los datos de BARREIRO SANCHO PEDRO IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARREIRO SANCHO PEDRO IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos