BARREIRO PICHEL ERNESTO
Informe ejecutivo de BARREIRO PICHEL ERNESTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BARREIRO PICHEL ERNESTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URBANLAR PROMOCIONS SL | Administrador Mancomunado | 12/04/2013 | |
MOYBAR SL | Administrador Unico | 17/01/2012 | |
INSTALFOR SL | Administrador Unico | 17/03/2010 | |
INSTALFOR SL | Liquidador | 17/03/2010 | 17/03/2010 |
VINCULACIONES DE BARREIRO PICHEL ERNESTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARREIRO PICHEL ERNESTO
Empresa: URBANLAR PROMOCIONS SL
Administrador Mancomunado
- Barreiro Pichel Ernesto
- Fraga Bouzas Angel
- Noya Rodriguez Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3235, L 3235, F 60, S 8, H PO 40938, I/A A (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-36
Empresa: MOYBAR SL
Administrador Unico
- Barreiro Pichel Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1373, L 1373, F 209, S 8, H PO 10882, I/A 3 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-36
Empresa: INSTALFOR SL
Liquidador
- Barreiro Pichel Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1823, L 1823, F 5, S 8, H PO 17260, I/A 3 (17/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-36
Empresa: INSTALFOR SL
Administrador Unico
- Barreiro Pichel Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1823, L 1823, F 5, S 8, H PO 17260, I/A 3 (17/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-36
Información de BARREIRO PICHEL ERNESTO
Mostramos los datos de BARREIRO PICHEL ERNESTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARREIRO PICHEL ERNESTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos