BARREIRO ETXEBESTE AMAIA
Informe ejecutivo de BARREIRO ETXEBESTE AMAIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARREIRO ETXEBESTE AMAIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES JUAN CARLOS PARDIÑO SL | Administrador Mancomunado | 21/03/2019 |
VINCULACIONES DE BARREIRO ETXEBESTE AMAIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARREIRO ETXEBESTE AMAIA
Empresa: TRANSPORTES JUAN CARLOS PARDIÑO SL
Administrador Mancomunado
- Baro Aparicio Maria Victoria
- Barreiro Etxebeste Amaia
- Pardiño Lopez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2888 , F 203, S 8, H SS 41471, I/A 3 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-20
Empresa: TRANSPORTES JUAN CARLOS PARDIÑO SL
Apoderado
- Barreiro Etxebeste Amaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2888 , F 203, S 8, H SS 41471, I/A 3 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-20
Empresa: TRANSPORTES JUAN CARLOS PARDIÑO SL
Apoderado
- Barreiro Etxebeste Amaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2888 , F 203, S 8, H SS 41471, I/A 2 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-20
Empresa: BRAVO LOGISTIC SL
Apoderado
- Barreiro Etxebeste Amaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2104 , F 138, S 8, H SS 23994, I/A 7 (20/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-20
Empresa: BRAVO LOGISTIC SL
Apoderado
- Barreiro Etxebeste Amaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2104 , F 138, S 8, H SS 23994, I/A 5 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-20
Información de BARREIRO ETXEBESTE AMAIA
Mostramos los datos de BARREIRO ETXEBESTE AMAIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARREIRO ETXEBESTE AMAIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos