BARREIRO ELORZA ELENA
Informe ejecutivo de BARREIRO ELORZA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARREIRO ELORZA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BURLINGTON BOOKS ESPAÑA SL | Apoderado | 22/02/2019 | |
BURLINGTON BOOKS ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 16/09/2013 | |
BURLINGTON BOOKS ESPAÑA SL | Apoderado | 23/12/2008 | |
BURLINGTON BOOKS ESPAÑA SL | Consejero Delegado Solidario | 23/12/2008 | |
BURLINGTON BOOKS ESPAÑA SL | Consejero Delegado | 23/12/2008 |
VINCULACIONES DE BARREIRO ELORZA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARREIRO ELORZA ELENA
Empresa: BURLINGTON BOOKS ESPAÑA SL
Apoderado
- Alexander Ian
- Alexander Ian
- Barreiro Elorza Elena
- Barreiro Elorza Elena
- Barreiro Elorza Elena
- Barreiro Elorza Elena
- Cohen Mark
- Cohen Mark
- Cohen Mark
- Cohen Mark
- Ferrero De La Vega Yolanda
- Ferrero De La Vega Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19753 , F 194, S 8, H M 118542, I/A 48 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-28
Empresa: BURLINGTON BOOKS ESPAÑA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Barreiro Elorza Elena
- Cohen Mark
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19753 , F 194, S 8, H M 118542, I/A 48 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-28
Empresa: BURLINGTON BOOKS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Barreiro Elorza Elena
- Ferrero De La Vega Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19753 , F 191, S 8, H M 118542, I/A 42 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-28
Empresa: BURLINGTON ENGLISH SL
M.Cons.Liq
- Alexander Ian
- Azcona San Julian Jaime Jose
- Barreiro Elorza Elena
- Brian Cohen Mark
Pr.Cons.Liq
- Barreiro Elorza Elena
Secr.Cons.Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25884 , F 191, S 8, H M 466603, I/A 6 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-28
Empresa: BURLINGTON ENGLISH SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Barreiro Elorza Elena
- Cohen Mark
Consejero
- Azcona San Julian Jaime Jose
- Barreiro Elorza Elena
- Brian Cohen Mark
- Crighton Alexander Ian
M.Cons.Liq
- Alexander Ian
- Azcona San Julian Jaime Jose
- Barreiro Elorza Elena
- Brian Cohen Mark
Pr.Cons.Liq
- Barreiro Elorza Elena
Presidente
- Barreiro Elorza Elena
Secr.Cons.Li
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25884 , F 191, S 8, H M 466603, I/A 6 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-28
Empresa: BURLINGTON ENGLISH SL
Apoderado Mancomunado
- Alexander Ian
- Astarloa Echevarrieta Maria Guadalupe
- Azcona San Julian Jaime Jose
- Barreiro Elorza Elena
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Barreiro Elorza Elena
- Cohen Mark
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25884 , F 189, S 8, H M 466603, I/A 4 (03/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-29-28
Empresa: BURLINGTON BOOKS ESPAÑA SL
Apoderado
- Astarloa Echevarrieta Maria Guadalupe
- Azcona San Julian Jaime J
- Barreiro Elorza Elena
Consejero Delegado
- Barreiro Elorza Elena
Consejero Delegado Mancomunado
- Barreiro Elorza Elena
- Cohen Mark
Consejero Delegado Solidario
- Barreiro Elorza Elena
- Cohen Mark
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19753 , F 188, S 8, H M 118542, I/A 36 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-4-28
Empresa: BURLINGTON BOOKS ESPAÑA SL
Apoderado
- Alexander Ian
- Astarloa Echevarrieta Maria Guadalupe
- Azcona San Julian Jaime J
- Azcona San Julian Jaime J
- Barreiro Elorza Elena
- Barreiro Elorza Elena
- Barreiro Elorza Elena
- Barreiro Elorza Elena
- Barreiro Elorza Elena
- Cohen Mark
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19753 , F 188, S 8, H M 118542, I/A 36 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-4-28
Información de BARREIRO ELORZA ELENA
Mostramos los datos de BARREIRO ELORZA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARREIRO ELORZA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos