BARREIRO CHICO MANUEL JOSE
Informe ejecutivo de BARREIRO CHICO MANUEL JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARREIRO CHICO MANUEL JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES BASTAVALES SL | Apoderado | 04/12/2012 | |
OBRAS Y SERVICIOS SAN PAIO SL | Administrador Unico | 16/07/2012 | |
OBRAS Y SERVICIOS LAMPAY SL | Socio Unico | 13/03/2009 | |
OBRAS Y SERVICIOS LAMPAY SL | Administrador Unico | 13/03/2009 |
VINCULACIONES DE BARREIRO CHICO MANUEL JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARREIRO CHICO MANUEL JOSE
Empresa: PROMOCIONES BASTAVALES SL
Apoderado
- Barreiro Chico Manuel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 127 , F 84, S 8, H SC 45537, I/A 3 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-15
Empresa: SANTA BARBARA 2012 SL
Administrador Solidario
- Barreiro Chico Manuel Jose
- Barreiro Chico Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 168 , F 149, S 8, H SC 46268, I/A 2 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-192-15
Empresa: SANTA BARBARA 2012 SL
Administrador Solidario
- Barreiro Chico Manuel Jose
- Barreiro Chico Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 168 , F 149, S 8, H SC 46268, I/A 1 (31/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-15
Empresa: OBRAS Y SERVICIOS SAN PAIO SL
Administrador Unico
- Barreiro Chico Manuel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 166 , F 36, S 8, H SC 46213, I/A 1 (16/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-141-15
Empresa: OBRAS Y SERVICIOS LAMPAY SL
Administrador Unico
- Barreiro Chico Manuel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43 , F 174, S 8, H SC 44301, I/A 1 (13/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-59-15
Empresa: OBRAS Y SERVICIOS LAMPAY SL
Socio Único
- Barreiro Chico Manuel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43 , F 174, S 8, H SC 44301, I/A 1 (13/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-59-15
Información de BARREIRO CHICO MANUEL JOSE
Mostramos los datos de BARREIRO CHICO MANUEL JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARREIRO CHICO MANUEL JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos