BARREDA SALES MARIA-CARMEN
Informe ejecutivo de BARREDA SALES MARIA-CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE BARREDA SALES MARIA-CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOATUM HOLDINGS SL | Apoderado | 24/01/2020 | 04/07/2024 |
NOATUM LOGISTICS SL | Apoderado | 27/01/2020 | 10/06/2024 |
NOATUM MARITIME SL | Apoderado | 27/01/2020 | 03/11/2023 |
NOATUM TERMINALS SL | Apoderado | 27/01/2020 | 21/10/2022 |
NOATUM MARITIME SPAIN SA | Apoderado | 26/05/2022 |
VINCULACIONES DE BARREDA SALES MARIA-CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARREDA SALES MARIA-CARMEN
Empresa: NOATUM HOLDINGS SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Barreda Sales Maria-carmen
- Berthelot Franck Boniface
- Lerma Sinai Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 501078, I/A 60 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-28
Empresa: NOATUM LOGISTICS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Barreda Sales Maria-carmen
- Berthelot Franck Boniface
- Berthelot Franck Boniface
- Berthelot Franck Boniface
- Lerma Sinai Javier
- Lerma Sinai Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 658818, I/A 24 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-28
Empresa: NOATUM MARITIME SL
Apoderado
- Barreda Sales Maria-carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42561 , F 193, S 8, H M 660926, I/A 17 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-28
Empresa: NOATUM TERMINALS SL
Apoderado
- Barreda Sales Maria-carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36842 , F 167, S 8, H M 659459, I/A 15 (21/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-28
Empresa: MARITIMA DEL MEDITERRANEO SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Barreda Sales Maria-carmen
- Espinosa Cambra Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47708 , F 149, S 8, H B 55910, I/A 449 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-08
Empresa: NOATUM TERMINALS SL
Apoderado
- Barreda Sales Maria-carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36842 , F 163, S 8, H M 659459, I/A 7 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-28
Empresa: NOATUM MARITIME SERVICES SL
Apoderado
- Barreda Sales Maria-carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36986 , F 26, S 8, H M 660926, I/A 6 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-28
Empresa: NOATUM LOGISTICS SL
Apoderado
- Barreda Sales Maria-carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36776 , F 172, S 8, H M 658818, I/A 8 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-28
Empresa: NOATUM MARITIME HOLDINGS SL
Apoderado
- Barreda Sales Maria-carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28531 , F 220, S 8, H M 501078, I/A 44 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-28
Información de BARREDA SALES MARIA-CARMEN
Mostramos los datos de BARREDA SALES MARIA-CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARREDA SALES MARIA-CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos