BARREAU ORUBEONDO XAVIER LOUIS BRUNO
Informe ejecutivo de BARREAU ORUBEONDO XAVIER LOUIS BRUNO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARREAU ORUBEONDO XAVIER LOUIS BRUNO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS TECNICOS DE LIMPIEZAS INDUSTRIALES MIGUEL ARIAS S.L. & PIPELINE INFRASTRUCTURE SL UTE | Ger.Com.Ger | 21/06/2022 | |
PIPELINE INFRASTRUCTURE SL | Administrador Unico | 24/02/2016 |
VINCULACIONES DE BARREAU ORUBEONDO XAVIER LOUIS BRUNO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARREAU ORUBEONDO XAVIER LOUIS BRUNO
Empresa: SERVICIOS TECNICOS DE LIMPIEZAS INDUSTRIALES MIGUEL ARIAS S.L. & PIPELINE INFRASTRUCTURE SL UTE
Ger.Com.Ger
- Barreau Orubeondo Xavier Louis Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43726 , F 40, S 8, H M 771787, I/A 1 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-28
Empresa: INSITUFORM TECHNOLOGIES IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Barreau Orubeondo Xavier Louis Bruno
- Barreau Orubeondo Xavier Louis Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23755 , F 187, S 8, H M 241061, I/A 41 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-28
Empresa: PIPELINE INFRASTRUCTURE SL
Administrador Unico
- Barreau Orubeondo Xavier Louis Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33005 , F 97, S 8, H M 594152, I/A 2 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-28
Empresa: INSITUFORM TECHNOLOGIES IBERICA SA
Consejero
- Barreau Orubeondo Xavier Louis Bruno
Secretario
- Barreau Orubeondo Xavier Louis Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23755 , F 180, S 8, H M 241061, I/A 29 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-28
Empresa: INSITUFORM TECHNOLOGIES IBERICA SA
Apoderado
- Barreau Orubeondo Xavier Louis Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23755 , F 179, S 8, H M 241061, I/A 25 (09/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-114-28
Información de BARREAU ORUBEONDO XAVIER LOUIS BRUNO
Mostramos los datos de BARREAU ORUBEONDO XAVIER LOUIS BRUNO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARREAU ORUBEONDO XAVIER LOUIS BRUNO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos