BARRANTES LOPEZ VALENTIN
Informe ejecutivo de BARRANTES LOPEZ VALENTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARRANTES LOPEZ VALENTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOVALO LINGUISTIC SERVICES SL | Administrador Solidario | 02/06/2023 | |
GESTYON PROFESIONAL ALBALA SL | Administrador Solidario | 04/08/2017 | |
SERVICIOS ESPECIALIZADOS A EMPRESAS LUVA SL | Administrador Unico | 22/02/2017 | |
GALHER CONTROL SL | Administrador Unico | 12/05/2011 |
VINCULACIONES DE BARRANTES LOPEZ VALENTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRANTES LOPEZ VALENTIN
Empresa: NOVALO LINGUISTIC SERVICES SL
Administrador Solidario
- Barrantes Lopez Valentin
- Bolivar Giron Carlos
- Lara Arjona Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4501, L 3410, F 198, S 8, H MA 96921, I/A 3 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-29
Empresa: GESTYON PROFESIONAL ALBALA SL
Administrador Solidario
- Barrantes Lopez Leopoldo
- Barrantes Lopez Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 996, L 823, F 8, S 8, H CC 14723, I/A 1 (04/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-10
Administrador Unico
- Barrantes Lopez Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984, L 811, F 160, S 8, H CC 14486, I/A 1 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-10
Empresa: SHELTON AND BOSTON SL
Administrador Solidario
- Barrantes Lopez Valentin
- Palma Carbonell Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31841 , F 63, S 8, H M 573019, I/A 2 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-28
Empresa: SHELTON AND BOSTON SL
Administrador Solidario
- Barrantes Lopez Valentin
- Palma Carbonell Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31841 , F 60, S 8, H M 573019, I/A 1 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-28
Empresa: GALHER CONTROL SL
Administrador Unico
- Barrantes Lopez Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4373, L 3282, F 100, S 8, H MA 93305, I/A 2 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-29
Información de BARRANTES LOPEZ VALENTIN
Mostramos los datos de BARRANTES LOPEZ VALENTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRANTES LOPEZ VALENTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos