BARRANCO MARTINEZ MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de BARRANCO MARTINEZ MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 16
CARGOS DE BARRANCO MARTINEZ MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZEBRA GAMES SL | Administrador Unico | 25/05/2015 | |
ZEBRA SEGURIDAD SL | Administrador Unico | 29/01/2015 | |
RENTA SEGURA FAMILIAR SL | Administrador Unico | 06/04/2009 |
VINCULACIONES DE BARRANCO MARTINEZ MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRANCO MARTINEZ MARIA DEL PILAR
Empresa: EXPUGNATE SL
Administrador Unico
- Barranco Martinez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43616 , F 167, S 8, H B 433700, I/A 4 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-08
Empresa: EXPUGNATE SL
Administrador Unico
- Barranco Martinez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43616 , F 167, S 8, H B 433700, I/A 3 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-08
Empresa: EXPUGNATE SL
Administrador Unico
- Barranco Martinez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43616 , F 167, S 8, H B 433700, I/A 2 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-08
Empresa: CARPE DIEM S XXI SL
Administrador Unico
- Barranco Martinez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41573 , F 34, S 8, H B 389312, I/A 9 (28/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-08
Empresa: ZEBRA RAM LOGISTICS SL
Administrador Unico
- Barranco Martinez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44877 , F 131, S 8, H B 470119, I/A 3 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-08
Empresa: ZEBRA FACILITY SERVICES SL
Apoderado Solidario
- Barranco Martinez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43242 , F 26, S 8, H B 428660, I/A 11 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-08
Empresa: ZEBRA VENTAS SL
Administrador Unico
- Barranco Martinez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44936 , F 137, S 8, H B 471826, I/A 2 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-08
Empresa: ZEBRA LIMPIEZA SL
Administrador Unico
- Barranco Martinez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45312 , F 204, S 8, H B 483836, I/A 2 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-08
Empresa: ZEBRA HIGIENE AMBIENTAL SL
Administrador Unico
- Barranco Martinez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31344 , F 70, S 8, H B 120079, I/A 35 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-08
Empresa: ZEBRA MENSAJERIA SL
Administrador Unico
- Barranco Martinez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45117 , F 180, S 8, H B 477372, I/A 2 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-95-08
VER MAS ACTOS
Información de BARRANCO MARTINEZ MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de BARRANCO MARTINEZ MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRANCO MARTINEZ MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos