BARRANCO CEPAS RAFAEL JESUS
Informe ejecutivo de BARRANCO CEPAS RAFAEL JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARRANCO CEPAS RAFAEL JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MALINVER 21 SL | Administrador Unico | 23/05/2024 | |
MAQUINARIA EXCABA 2015 SL | Administrador Unico | 11/08/2023 | |
MAQUINARIA EXCABA 2015 SL | Socio Unico | 11/08/2023 | |
INVER RENTA MAQUINARIA OP SL | Administrador Unico | 30/06/2023 | |
AGRIBACE SL | Administrador Unico | 18/12/2012 | |
SERVIOP CORDOBA MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 09/10/2012 | |
EXCAVACIONES CAYBA SA | Administrador Unico | 01/10/2012 | |
GRUPO BARRANCO CEPAS SL | Administrador Unico | 23/01/2012 | |
TRANS CAYBA SL | Administrador Unico | 18/10/2011 | |
GRUAS CAYBA SL | Administrador Unico | 23/06/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BARRANCO CEPAS RAFAEL JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRANCO CEPAS RAFAEL JESUS
Empresa: MALINVER 21 SL
Administrador Unico
- Barranco Cepas Rafael Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA182038, I/A 1 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-29
Empresa: MAQUINARIA EXCABA 2015 SL
Socio Único
- Barranco Cepas Rafael Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2459 , F 84, S 8, H CO 35665, I/A 3 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-14
Empresa: MAQUINARIA EXCABA 2015 SL
Administrador Unico
- Barranco Cepas Rafael Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2459 , F 83, S 8, H CO 35665, I/A 2 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-14
Empresa: INVER RENTA MAQUINARIA OP SL
Administrador Unico
- Barranco Cepas Rafael Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2246 , F 36, S 8, H CO 31361, I/A 8 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-14
Empresa: INVER RENTA MAQUINARIA OP SL
Administrador Unico
- Barranco Cepas Rafael Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2246 , F 35, S 8, H CO 31361, I/A 6 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-14
Empresa: AGRIBACE SL
Administrador Unico
- Barranco Cepas Rafael Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1763 , F 190, S 8, H CO 4377, I/A 16 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-14
Empresa: AGRIBACE SL
Administrador Unico
- Barranco Cepas Rafael Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1763 , F 190, S 8, H CO 4377, I/A 16 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-14
Empresa: INVER RENTA MAQUINARIA OP SL
Administrador Unico
- Barranco Cepas Rafael Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2246 , F 33, S 8, H CO 31361, I/A 3 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-14
Administrador Unico
- Barranco Cepas Rafael Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2197 , F 168, S 8, H CO 30336, I/A 3 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-202-14
Administrador Unico
- Barranco Cepas Rafael Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2197 , F 168, S 8, H CO 30336, I/A 3 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-202-14
VER MAS ACTOS
Información de BARRANCO CEPAS RAFAEL JESUS
Mostramos los datos de BARRANCO CEPAS RAFAEL JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRANCO CEPAS RAFAEL JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos