BARRANCO CANTON SANTIAGO
Informe ejecutivo de BARRANCO CANTON SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARRANCO CANTON SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION EMPRESARIAL SEIS SL | Administrador Unico | 04/01/2013 | |
GESTION EMPRESARIAL SEIS SL | Apoderado | 19/02/2010 |
VINCULACIONES DE BARRANCO CANTON SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRANCO CANTON SANTIAGO
Empresa: GESTION EMPRESARIAL SEIS SL
Administrador Unico
- Barranco Canton Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18932 , F 54, S 8, H M 330504, I/A 7 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-11-28
Empresa: GESTION EMPRESARIAL SEIS SL
Apoderado
- Barranco Canton Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18932 , F 53, S 8, H M 330504, I/A 6 (19/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-42-28
Empresa: GESTION EMPRESARIAL SEIS SL
Administrador Unico
- Barranco Canton Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18932 , F 53, S 8, H M 330504, I/A 5 (19/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-42-28
Empresa: PROMOCIONES LUBANK MECO SL
Administrador Mancomunado
- Barranco Canton Santiago
- Barranco Garcia Antonio
- Hernando Moron Edmundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18733 , F 139, S 8, H M 326412, I/A 3 (18/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-62-28
Información de BARRANCO CANTON SANTIAGO
Mostramos los datos de BARRANCO CANTON SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRANCO CANTON SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos