BARRAL ARCO LETICIA
Informe ejecutivo de BARRAL ARCO LETICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARRAL ARCO LETICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LANCHA RESTAURACION SL | Apoderado | 15/05/2024 | |
DINAM INVESTMENT & FIELD SL | Apoderado | 30/04/2024 | |
DERRIBOS Y EXCAVACIONES PEÑAMORA SL | Apoderado | 18/03/2024 | |
BASCULANTES FELICES SL | Apoderado | 01/02/2024 | |
DINAM INVESTMENT & FIELD SL | Apoderado | 01/02/2024 | |
SHEPES INVESTMENTS SL | Apoderado | 25/01/2024 | |
BARSIDE SL | Apoderado | 25/01/2024 | |
PROBAMESA SL | Apoderado | 25/01/2024 | |
LANCHA RESTAURACION SL | Apoderado | 28/12/2023 | |
J. RAMON ANASAGASTI SL | Apoderado | 13/02/2023 |
VINCULACIONES DE BARRAL ARCO LETICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRAL ARCO LETICIA
Empresa: LANCHA RESTAURACION SL
Apoderado
- Barral Arco Leticia
- Vicente Sanchez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 52415, I/A 14 (15/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-99-48
Empresa: DINAM INVESTMENT & FIELD SL
Apoderado
- Barral Arco Leticia
- Vicente Sanchez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5461 , F 102, S 8, H BI 64403, I/A 9 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-48
Empresa: DERRIBOS Y EXCAVACIONES PEÑAMORA SL
Apoderado
- Barral Arco Leticia
- Vicente Sanchez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3501 , F 71, S 8, H BI 18779, I/A 7 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-48
Empresa: DINAM INVESTMENT & FIELD SL
Apoderado
- Barral Arco Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5461 , F 101, S 8, H BI 64403, I/A 8 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-48
Empresa: BASCULANTES FELICES SL
Apoderado
- Barral Arco Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5408 , F 84, S 8, H BI 63094, I/A 8 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-48
Empresa: PROBAMESA SL
Apoderado
- Barral Arco Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 663 , F 126, S 8, H BI 46784, I/A 16 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-48
Empresa: BARSIDE SL
Apoderado
- Barral Arco Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4074 , F 31, S 8, H BI 31677, I/A 6 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-48
Empresa: SHEPES INVESTMENTS SL
Apoderado
- Barral Arco Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5314 , F 48, S 8, H BI 60821, I/A 4 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-48
Empresa: LANCHA RESTAURACION SL
Apoderado
- Barral Arco Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4948 , F 105, S 8, H BI 52415, I/A 12 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-48
Empresa: J. RAMON ANASAGASTI SL
Apoderado
- Aparicio Freire Ana Bel
- Barral Arco Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 776 , F 34, S 8, H BI 10562, I/A 7 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-48
VER MAS ACTOS
Información de BARRAL ARCO LETICIA
Mostramos los datos de BARRAL ARCO LETICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRAL ARCO LETICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos