BARRAGAN ZAPATA LUZ MARIA
Informe ejecutivo de BARRAGAN ZAPATA LUZ MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARRAGAN ZAPATA LUZ MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRENDE SERVICIOS FINANCIEROS SL | Administrador Unico | 11/01/2019 |
VINCULACIONES DE BARRAGAN ZAPATA LUZ MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRAGAN ZAPATA LUZ MARIA
Empresa: EMPRENDE SERVICIOS FINANCIEROS SL
Administrador Unico
- Barragan Zapata Luz Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6656 , F 80, S 8, H SE120275, I/A 1 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-41
Empresa: ZABAGAN XXI SL
Administrador Unico
- Barragan Zapata Luz Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3620 , F 174, S 8, H SE 51259, I/A 5 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-41
Información de BARRAGAN ZAPATA LUZ MARIA
Mostramos los datos de BARRAGAN ZAPATA LUZ MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRAGAN ZAPATA LUZ MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos