BARRAGAN RODRIGUEZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de BARRAGAN RODRIGUEZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BARRAGAN RODRIGUEZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES CARLOS ALBERTO BARRAGAN SL | Administrador Unico | 18/03/2015 | |
CARMEN BARRAGAN MARTINEZ SL | Apoderado | 04/02/2010 | |
TRANSPORTES BARRALEBRI SL | Administrador Unico | 20/04/2009 | |
ARIDOS LEBRIJA SL | Administrador Unico | 06/02/2009 |
VINCULACIONES DE BARRAGAN RODRIGUEZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRAGAN RODRIGUEZ FRANCISCO
Administrador Unico
- Barragan Rodriguez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6000 , F 97, S 8, H SE104689, I/A 1 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-41
Empresa: CARMEN BARRAGAN MARTINEZ SL
Apoderado
- Barragan Rodriguez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5188 , F 42, S 8, H SE 85017, I/A 2 (04/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-41
Empresa: TRANSPORTES BARRALEBRI SL
Administrador Unico
- Barragan Rodriguez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5075 , F 62, S 8, H SE 82574, I/A 1 (20/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-81-41
Empresa: ARIDOS LEBRIJA SL
Administrador Unico
- Barragan Rodriguez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3974 , F 98, S 8, H SE 58274, I/A 5 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-33-41
Información de BARRAGAN RODRIGUEZ FRANCISCO
Mostramos los datos de BARRAGAN RODRIGUEZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRAGAN RODRIGUEZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos