BARRAGAN JIMENEZ JUAN JOSE
Informe ejecutivo de BARRAGAN JIMENEZ JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARRAGAN JIMENEZ JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JEV INSTRUMENTS TECHNOLOGIES SL | Socio Unico | 14/11/2019 |
VINCULACIONES DE BARRAGAN JIMENEZ JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRAGAN JIMENEZ JUAN JOSE
Empresa: TECNICONFORT HABITAT SL
Administrador Unico
- Barragan Jimenez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H J 3505, I/A 8 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-23
Empresa: JEV INSTRUMENTS TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Barragan Jimenez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39820 , F 34, S 8, H M 707450, I/A 2 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-28
Empresa: TECNICONFORT HABITAT SL
Administrador Unico
- Barragan Jimenez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 122 , F 97, S 8, H J 3505, I/A 5 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-23
Empresa: JEV INSTRUMENTS TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Barragan Jimenez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39820 , F 31, S 8, H M 707450, I/A 1 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-28
Empresa: JEV INSTRUMENTS TECHNOLOGIES SL
Socio Único
- Barragan Jimenez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39820 , F 31, S 8, H M 707450, I/A 1 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-28
Empresa: TECNICONFORT HABITAT SL
Administrador Solidario
- Barragan Jimenez Juan Jose
- Lijarcio Fernandez Maria Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 122 , F 96, S 8, H J 3505, I/A 4 (26/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-168-23
Información de BARRAGAN JIMENEZ JUAN JOSE
Mostramos los datos de BARRAGAN JIMENEZ JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRAGAN JIMENEZ JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos