BARRAGAN FONT EDUARD
Informe ejecutivo de BARRAGAN FONT EDUARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BARRAGAN FONT EDUARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNION DE INDUSTRIAS C. A. SA | Apoderado | 30/07/2021 | |
VICOM 2002 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/03/2021 | |
VICOM 2002 SL | Consejero | 24/03/2021 | |
VICOM 2002 SL | Vicesecret. | 24/03/2021 | |
HEXPOL COMPOUNDING SL | Apoderado Solidario | 17/06/2020 | |
HEXPOL COMPOUNDING SL | Apoderado Mancomunado | 27/12/2018 | |
HEXPOL COMPOUNDING SL | Consejero | 14/01/2016 | |
HEXPOL COMPOUNDING SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/11/2015 |
VINCULACIONES DE BARRAGAN FONT EDUARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRAGAN FONT EDUARD
Empresa: UNION DE INDUSTRIAS C. A. SA
Apoderado
- Barragan Font Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1830 , F 178, S 8, H NA 2324, I/A 61 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-31
Empresa: VICOM 2002 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barragan Font Eduard
- Martinez Goñi Maria Elena
Consejero
- Barragan Font Eduard
- Carsten Ruter
- Ralph Joseph Wolkener
Presidente
Secretario
Vicesecret.
- Barragan Font Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40888 , F 136, S 8, H B 248133, I/A 26 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-08
Empresa: HEXPOL COMPOUNDING SL
Apoderado Solidario
- Barragan Font Eduard
- Martinez Goñi Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45352 , F 54, S 8, H B 455716, I/A 16 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-08
Empresa: HEXPOL COMPOUNDING SL
Apoderado Mancomunado
- Barragan Font Eduard
- Carsten Ruter
- Ralph Wolkener
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45352 , F 52, S 8, H B 455716, I/A 14 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-08
Empresa: HEXPOL COMPOUNDING SL
Consejero
- Barragan Font Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44426 , F 59, S 8, H B 455716, I/A 8 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-08
Empresa: HEXPOL COMPOUNDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barragan Font Eduard
- Velasco Martinez Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44426 , F 57, S 8, H B 455716, I/A 7 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-08
Información de BARRAGAN FONT EDUARD
Mostramos los datos de BARRAGAN FONT EDUARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRAGAN FONT EDUARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos