BARRAGAN CABEZAS SERGIO
Informe ejecutivo de BARRAGAN CABEZAS SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARRAGAN CABEZAS SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHAPISTERIA ALTA PRECISION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/05/2010 | 09/08/2013 |
CHAPISTERIA ALTA PRECISION SL | Consejero | 11/05/2010 | 31/05/2013 |
VINCULACIONES DE BARRAGAN CABEZAS SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRAGAN CABEZAS SERGIO
Empresa: CHAPISTERIA ALTA PRECISION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barragan Cabezas Sergio
- Del Amo Lopez Gregorio
- Gomez Martin Juan Manuel
- Sanchez Palomar Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30977 , F 125, S 8, H M 372190, I/A 9 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-28
Empresa: CHAPISTERIA ALTA PRECISION SL
Consejero
- Barragan Cabezas Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20986 , F 218, S 8, H M 372190, I/A 7 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-28
Empresa: CHAPISTERIA ALTA PRECISION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barragan Cabezas Sergio
- Del Amo Lopez Gregorio
- Gomez Martin Juan Manuel
- Sanchez Palomar Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20986 , F 36, S 8, H M 372190, I/A 5 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-28
Empresa: CHAPISTERIA ALTA PRECISION SL
Consejero
- Barragan Cabezas Sergio
- Gomez Martin Juan Manuel
- Sanchez Palomar Cesar
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20986 , F 35, S 8, H M 372190, I/A 4 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-28
Información de BARRAGAN CABEZAS SERGIO
Mostramos los datos de BARRAGAN CABEZAS SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRAGAN CABEZAS SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos