BARONA LEAL JOSE CARLOS
Informe ejecutivo de BARONA LEAL JOSE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BARONA LEAL JOSE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLO DE EMPRESAS COMERCIALES E INDUSTRIALES SA | Administrador Solidario | 18/06/2021 | |
LEAL BARONA SL | Presidente | 06/09/2013 | |
LEAL BARONA SL | Consejero Delegado | 06/09/2013 | |
LEAL BARONA SL | Consejero | 06/09/2013 |
VINCULACIONES DE BARONA LEAL JOSE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARONA LEAL JOSE CARLOS
Administrador Solidario
- Arroyo Fernandez Maria Del Pilar
- Barona Leal Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 42, S 8, H M 60409, I/A 14 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-28
Administrador Unico
- Barona Leal Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 42, S 8, H M 60409, I/A 14 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-28
Administrador Unico
- Barona Leal Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 42, S 8, H M 60409, I/A 13 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-28
Empresa: LEAL BARONA SA
Consejero Delegado
- Barona Leal Jose Carlos
Consejero
- Barona Arroyo Luis
- Barona Leal Jose Carlos
- Barona Pavon Mercedes
Presidente
- Barona Leal Jose Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30788 , F 100, S 8, H M 554073, I/A 3 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-28
Empresa: LEAL BARONA SA
Consejero Delegado
- Barona Leal Jose Carlos
Consejero
- Barona Arroyo Luis
- Barona Leal Jose Carlos
- Barona Pavon Mercedes
Presidente
- Barona Leal Jose Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30788 , F 100, S 8, H M 554073, I/A 3 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-28
Empresa: LEAL BARONA SA
Consejero Delegado
- Barona Leal Jose Carlos
Consejero
- Barona Arroyo Luis
- Barona Leal Jose Carlos
- Barona Pavon Mercedes
Presidente
- Barona Leal Jose Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 11, S 8, H AS 8018, I/A 10 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-33
Empresa: LEAL BARONA SA
Consejero Delegado
- Barona Leal Jose Carlos
Consejero
- Barona Leal Jose Carlos
- Barona Pavon Mercedes
- Leal Fernandez Maria Artemia
Presidente
- Barona Leal Jose Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 11, S 8, H AS 8018, I/A 10 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-33
Administrador Unico
- Barona Leal Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 42, S 8, H M 60409, I/A 12 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-28
Administrador Unico
- Barona Leal Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 42, S 8, H M 60409, I/A 12 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-28
Información de BARONA LEAL JOSE CARLOS
Mostramos los datos de BARONA LEAL JOSE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARONA LEAL JOSE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos