BARON RIOS MANUEL JESUS
Informe ejecutivo de BARON RIOS MANUEL JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BARON RIOS MANUEL JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE ANTEQUERA AGUAS DEL TORCAL SA | Presidente | 22/12/2023 | |
EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE ANTEQUERA AGUAS DEL TORCAL SA | Consejero | 22/12/2023 | |
SOCIEDAD PARA LA PROMOCION Y EXPLOTACION DE LOS RECURSOS DE ANTEQUERA Y SU COMARCA SA | Consejero Delegado Solidario | 21/12/2023 | |
SOCIEDAD PARA LA PROMOCION Y EXPLOTACION DE LOS RECURSOS DE ANTEQUERA Y SU COMARCA SA | Presidente | 21/12/2023 | |
SOCIEDAD PARA LA PROMOCION Y EXPLOTACION DE LOS RECURSOS DE ANTEQUERA Y SU COMARCA SA | Consejero | 21/12/2023 | |
RADIO TORCAL SA | Pres.Com.Liq | 01/03/2017 | |
RADIO TORCAL SA | Miem.Com.Liq | 01/03/2017 | |
TDT COMARCA DE ANTEQUERA SA | Consejero | 01/07/2010 |
VINCULACIONES DE BARON RIOS MANUEL JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARON RIOS MANUEL JESUS
Consejero
Presidente
- Baron Rios Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1125, L 38, F 33, S 8, H MA 2033, I/A 25 (22/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1125, L 38, F 33, S 8, H MA 2033, I/A 25 (22/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-29
Consejero Delegado Solidario
- Baron Rios Manuel Jesus
Consejero
Presidente
- Baron Rios Manuel Jesus
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1836, L 749, F 213, S 8, H MA 4849, I/A 19 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-29
Consejero Delegado Solidario
- Baron Rios Manuel Jesus
Consejero
Presidente
- Baron Rios Manuel Jesus
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1836, L 749, F 213, S 8, H MA 4849, I/A 19 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1125, L 38, F 32, S 8, H MA 2033, I/A 23 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-29
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Baron Rios Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1125, L 38, F 32, S 8, H MA 2033, I/A 23 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-29
Consejero Delegado Solidario
- Baron Rios Manuel Jesus
Consejero
Presidente
- Baron Rios Manuel Jesus
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1836, L 749, F 212, S 8, H MA 4849, I/A 17 (15/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-29
Consejero Delegado
- Baron Rios Manuel Jesus
Consejero
Presidente
- Baron Rios Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1836, L 749, F 212, S 8, H MA 4849, I/A 17 (15/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-29
Empresa: RADIO TORCAL SA
Miem.Com.Liq
Pres.Com.Liq
- Baron Rios Manuel Jesus
Secr.Com.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4494, L 3403, F 73, S 8, H MA 96712, I/A 4 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-29
Empresa: RADIO TORCAL SA
Consejero Delegado
- Baron Rios Manuel Jesus
Consejero
Presidente
- Baron Rios Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4494, L 3403, F 73, S 8, H MA 96712, I/A 4 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-29
VER MAS ACTOS
Información de BARON RIOS MANUEL JESUS
Mostramos los datos de BARON RIOS MANUEL JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARON RIOS MANUEL JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos