BARJOLA BORREGO MARCOS
Informe ejecutivo de BARJOLA BORREGO MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARJOLA BORREGO MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEESAFE TECHNOLOGIES SL | Administrador Solidario | 31/01/2019 |
VINCULACIONES DE BARJOLA BORREGO MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARJOLA BORREGO MARCOS
Empresa: BEESAFE TECHNOLOGIES SL
Administrador Solidario
- Barjola Borrego Marcos
- Comas Rovira Jordi
- Duran Bros Pau
- LUCID PRODUCT DESIGN AGENCY SL
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46738 , F 36, S 8, H B 529335, I/A 1 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-08
Empresa: BUC TALLER ARQUITECTURA SLP
Administrador Solidario
- Barjola Borrego Marcos
- Duran Bros Pau
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41210 , F 72, S 8, H B 382804, I/A 2 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-08
Empresa: BUC TALLER ARQUITECTURA SLP
Administrador Solidario
- Barjola Borrego Marcos
- Duran Bros Pau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41210 , F 70, S 8, H B 382804, I/A 1 (08/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-96-08
Información de BARJOLA BORREGO MARCOS
Mostramos los datos de BARJOLA BORREGO MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARJOLA BORREGO MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos