BARIGON VELASCO ALVARO
Informe ejecutivo de BARIGON VELASCO ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BARIGON VELASCO ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROVINGE INTERNATIONAL (SPAIN) SL | Apoderado Solidario | 28/06/2024 | |
SPECIAL PLACES SPECIAL TIMES SL | Apoderado Solidario | 27/06/2024 | |
HEAVENLY PROPERTIES SL | Apoderado Solidario | 27/06/2024 | |
ULMUS COSTA DEL SOL SL | Apoderado | 20/05/2024 | |
KELLER PROPERTIES SL | Apoderado Solidario | 15/02/2024 | |
LEX VITA TAX AND INVESTMENT LAWYERS SL | Administrador Solidario | 19/12/2023 | |
JE-RA PROPERTY DEVELOPMENT SL | Apoderado Solidario | 11/10/2022 | |
T&T PROFESSIONAL DIRECTORS OF COMPANIES SL | Apoderado Solidario | 09/06/2022 | |
T&T PROFESSIONAL DIRECTORS OF COMPANIES SL | Apoderado Solidario | 22/09/2021 | |
T&T PROFESSIONAL DIRECTORS OF COMPANIES SL | Apoderado Solidario | 04/03/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BARIGON VELASCO ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARIGON VELASCO ALVARO
Empresa: ROVINGE INTERNATIONAL (SPAIN) SL
Apoderado Solidario
- Barigon Velasco Alvaro
- Gonzalez Ramirez Juan Jose
- LEX VITA TAX AND INVESTMENT LAWYERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA182646, I/A 3 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-29
Empresa: HEAVENLY PROPERTIES SL
Apoderado Solidario
- Barigon Velasco Alvaro
- Gonzalez Ramirez Juan Jose
- LEX VITA TAX AND INVESTMENT LAWYERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA182645, I/A 3 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-29
Empresa: SPECIAL PLACES SPECIAL TIMES SL
Apoderado Solidario
- Barigon Velasco Alvaro
- Gonzalez Ramirez Juan Jose
- LEX VITA TAX AND INVESTMENT LAWYERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA182205, I/A 3 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-29
Empresa: ULMUS COSTA DEL SOL SL
Administrador Solidario
Apoderado
- Barigon Velasco Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 76234, I/A 3 (20/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-100-29
Empresa: AFRA DEVELOPER COMPANY SL
Apoderado Solidario
- Barigon Velasco Alvaro
- Gonzalez Ramirez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6427, L 5335, F 33, S 8, H MA178132, I/A 3 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-29
Empresa: KELLER PROPERTIES SL
Apoderado Solidario
- Barigon Velasco Alvaro
- Gonzalez Ramirez Juan Jose
- LEX VITA TAX AND INVESTMENT LAWYERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2392, L 1305, F 46, S 8, H MA 38048, I/A 4 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-29
Empresa: AFRA DEVELOPER COMPANY SL
Apoderado Solidario
- Barigon Velasco Alvaro
- Gonzalez Ramirez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6427, L 5335, F 32, S 8, H MA178132, I/A 2 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-29
Administrador Solidario
- Barigon Velasco Alvaro
- Gonzalez Ramirez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6433, L 5341, F 66, S 8, H MA178444, I/A 1 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-29
Empresa: VITAL COLOURS INTERGROUP SL
Liquidador
- Barigon Velasco Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5432, L 4339, F 80, S 8, H MA129824, I/A 2 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-29
Empresa: VITAL COLOURS INTERGROUP SL
Administrador Unico
- Barigon Velasco Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5432, L 4339, F 80, S 8, H MA129824, I/A 2 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-29
VER MAS ACTOS
Información de BARIGON VELASCO ALVARO
Mostramos los datos de BARIGON VELASCO ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARIGON VELASCO ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos