BARGUEIRAS SUAREZ SERGIO
Informe ejecutivo de BARGUEIRAS SUAREZ SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BARGUEIRAS SUAREZ SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HANDFASTING SL | Apoderado Solidario | 15/07/2019 |
VINCULACIONES DE BARGUEIRAS SUAREZ SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARGUEIRAS SUAREZ SERGIO
Empresa: LAMASEAL SL
Administrador Unico
- Bargueiras Suarez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 788971, I/A 13 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-28
Empresa: LAMASEAL SL
Administrador Unico
- Bargueiras Suarez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44812 , F 186, S 8, H M 788971, I/A 9 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-28
Empresa: LAMASEAL SL
Administrador Solidario
- Bargueiras Suarez Sergio
- Palacios Nieto Jennifer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44812 , F 186, S 8, H M 788971, I/A 9 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-28
Empresa: SOUL BY THE RAIN SL
Administrador Unico
- Bargueiras Suarez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40810 , F 70, S 8, H M 724011, I/A 6 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-28
Empresa: SOUL BY THE RAIN SL
Administrador Unico
- Bargueiras Suarez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40810 , F 69, S 8, H M 724011, I/A 5 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-28
Empresa: SOUL BY THE RAIN SL
Administrador Solidario
- Bargueiras Suarez Laura
- Bargueiras Suarez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40810 , F 69, S 8, H M 724011, I/A 5 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-28
Empresa: LAMASEAL SL
Administrador Solidario
- Bargueiras Suarez Sergio
- Palacios Nieto Jennifer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44812 , F 183, S 8, H M 788971, I/A 4 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-28
Empresa: LAMASEAL SL
Administrador Unico
- Bargueiras Suarez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44812 , F 183, S 8, H M 788971, I/A 4 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-28
Empresa: DO NOT LOOK BACK SL
Administrador Unico
- Bargueiras Suarez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41609 , F 204, S 8, H M 737177, I/A 5 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-28
Empresa: DO NOT LOOK BACK SL
Administrador Unico
- Bargueiras Suarez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41609 , F 203, S 8, H M 737177, I/A 4 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-28
VER MAS ACTOS
Información de BARGUEIRAS SUAREZ SERGIO
Mostramos los datos de BARGUEIRAS SUAREZ SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARGUEIRAS SUAREZ SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos