BAREA SENENT JOSE MARIA
Informe ejecutivo de BAREA SENENT JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BAREA SENENT JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAREA DESIGN SL | Administrador Unico | 11/11/2015 | |
BAREA & PARTNERS SL | Administrador Unico | 08/02/2013 |
VINCULACIONES DE BAREA SENENT JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAREA SENENT JOSE MARIA
Empresa: LEVANTINA BAREA SL
Consejero
- Barea Esteve Jose Maria
- Barea Senent Jaime
- Barea Senent Jose Maria
- Senent Ferrer Maria Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3852, L 1164, F 153, S 8, H V 15865, I/A 19 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-46
Empresa: TRIPAS LEVANTINA BAREA SL
Consejero
- Barea Senent Jose Maria
- Barea Senent Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9888, L 7170, F 10, S 8, H V 162728, I/A 4 (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-54-46
Empresa: BAREA DESIGN SL
Administrador Unico
- Barea Senent Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10031, L 7313, F 137, S 8, H V 167668, I/A 1 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-46
Empresa: LEVANTINA BAREA SL
Consejero
- Barea Esteve Jose Maria
- Barea Senent Jaime
- Barea Senent Jose Maria
- Barea Senent Maria Pilar
- Senent Ferrer Maria Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3852, L 1164, F 151, S 8, H V 15865, I/A 15 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-46
Empresa: TRIPAS LEVANTINA BAREA SL
Consejero
- Barea Esteve Jose Maria
- Barea Senent Jose Maria
- Senent Ferrer Maria Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9888, L 7170, F 7, S 8, H V 162728, I/A 1 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-46
Empresa: NEGOCIOS JUNTOS SL
Administrador Unico
- Barea Senent Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8809, L 6095, F 218, S 8, H V 126356, I/A 6 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-46
Información de BAREA SENENT JOSE MARIA
Mostramos los datos de BAREA SENENT JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAREA SENENT JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos