BAREA POYATOS LAURA
Informe ejecutivo de BAREA POYATOS LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BAREA POYATOS LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANUTENCION Y ENVASES PLASTICOS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 27/09/2022 | |
MANUTENCION Y ENVASES PLASTICOS SA | Secretario | 11/10/2017 | |
MANUTENCION Y ENVASES PLASTICOS SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 11/10/2017 | |
MANUTENCION Y ENVASES PLASTICOS SA | Consejero | 11/10/2017 |
VINCULACIONES DE BAREA POYATOS LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAREA POYATOS LAURA
Empresa: MANUTENCION Y ENVASES PLASTICOS SA
Consejero
- Barea Poyatos Laura
- Gonzalez Tostado Florencia
- Poyatos Muñoz Isidora
Presidente
Secretario
- Barea Poyatos Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2629 , F 39, S 8, H M 45666, I/A 15 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-28
Empresa: MANUTENCION Y ENVASES PLASTICOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Barea Poyatos Laura
- Gonzalez Tostado Florencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2629 , F 39, S 8, H M 45666, I/A 15 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-28
Empresa: MANUTENCION Y ENVASES PLASTICOS SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Barea Poyatos Laura
- Gonzalez Tostado Florencia
Consejero
- Barea Poyatos Laura
- Gonzalez Tostado Florencia
- Poyatos Muñoz Isidora
Presidente
Secretario
- Barea Poyatos Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2629 , F 38, S 8, H M 45666, I/A 14 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-28
Empresa: MANUTENCION Y ENVASES PLASTICOS SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Barea Poyatos Laura
- Gonzalez Villarejo Aurelio
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Barea Poyatos Laura
- Gonzalez Villarejo Aurelio
- Poyatos Muñoz Isidora
Presidente
- Barea Poyatos Laura
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2629 , F 38, S 8, H M 45666, I/A 14 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-28
Empresa: MANUTENCION Y ENVASES PLASTICOS SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Barea Poyatos Laura
- Gonzalez Villarejo Aurelio
Consejero Delegado Solidario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2629 , F 37, S 8, H M 45666, I/A 13 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-28
Empresa: MANUTENCION Y ENVASES PLASTICOS SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Barea Poyatos Laura
- Gonzalez Tostado Maria Pilar
- Gonzalez Villarejo Aurelio
- Poyatos Muñoz Isidora
Consejero
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2629 , F 37, S 8, H M 45666, I/A 13 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-28
Empresa: MANUTENCION Y ENVASES PLASTICOS SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Barea Poyatos Laura
- Gonzalez Tostado Maria Pilar
- Gonzalez Villarejo Aurelio
- Poyatos Muñoz Isidora
Consejero
- Barea Poyatos Laura
- Gonzalez Tostado Maria Pilar
- Gonzalez Villarejo Aurelio
- Poyatos Muñoz Isidora
Presidente
- Barea Poyatos Laura
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2629 , F 36, S 8, H M 45666, I/A 12 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-66-28
Empresa: MANUTENCION Y ENVASES PLASTICOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Barea Poyatos Laura
- Gonzalez Villarejo Aurelio
- Poyatos Muñoz Isidora
- Tostado Quiros Florencia
Consejero
- Barea Poyatos Laura
- Gonzalez Villarejo Aurelio
- Poyatos Muñoz Isidora
- Tostado Quiros Florencia
Presidente
- Barea Poyatos Laura
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2629 , F 36, S 8, H M 45666, I/A 12 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-66-28
Información de BAREA POYATOS LAURA
Mostramos los datos de BAREA POYATOS LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAREA POYATOS LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos