BAREA HIGUERAS ANTONIO
Informe ejecutivo de BAREA HIGUERAS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BAREA HIGUERAS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ISLA MARGUAI SL | Administrador Unico | 02/05/2011 | |
SECOVI COMUNICACIONS VISUALS SL | Administrador Unico | 22/04/2010 |
VINCULACIONES DE BAREA HIGUERAS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAREA HIGUERAS ANTONIO
Empresa: ISLA MARGUAI SL
Administrador Unico
- Barea Higueras Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42532 , F 22, S 8, H B 408816, I/A 1 (02/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-08
Empresa: SECOVI COMUNICACIONS VISUALS SL
Administrador Unico
- Barea Higueras Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41848 , F 31, S 8, H B 399144, I/A 1 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-08
Empresa: PRIDES CONSTRUCCION Y PROMOCIONES SL
Liquidador
- Barea Higueras Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30935 , F 49, S 8, H B 181374, I/A 6 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-08
Empresa: PRIDES CONSTRUCCION Y PROMOCIONES SL
Administrador Unico
- Barea Higueras Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30935 , F 49, S 8, H B 181374, I/A 6 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-08
Empresa: ASTER PARK SL
Liquidador
REPR.143 RRM
- Barea Higueras Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29359 , F 131, S 8, H B 147946, I/A 7 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-113-08
Empresa: ASTER PARK SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Barea Higueras Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29359 , F 131, S 8, H B 147946, I/A 7 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-113-08
Información de BAREA HIGUERAS ANTONIO
Mostramos los datos de BAREA HIGUERAS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAREA HIGUERAS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos