BAREA GOMEZ MIGUEL
Informe ejecutivo de BAREA GOMEZ MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BAREA GOMEZ MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS DE REPRODUCCION ASISTIDA SLP | Soc.Prof. | 29/12/2015 | 07/09/2018 |
CENTROS DE REPRODUCCION FIVIA SLP | Soc.Prof. | 12/02/2014 | 22/11/2017 |
CENTROS DE REPRODUCCION FIVIA SL | Vicepresidente | 07/07/2011 | |
CENTROS DE REPRODUCCION FIVIA SL | Consejero | 07/07/2011 |
VINCULACIONES DE BAREA GOMEZ MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAREA GOMEZ MIGUEL
Administrador Unico
Soc.Prof.
- Barea Gomez Miguel
- Diaz Garcia Donato Francisco Javier
- Iñiguez Tornero Juan
- Martinez Sala Mila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10052, L 7334, F 145, S 8, H V 168377, I/A 1 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-46
Empresa: CENTROS DE REPRODUCCION FIVIA SLP
Soc.Prof.
- Barea Gomez Miguel
- Iñiguez Tornero Juan
- Martinez Sala Maria Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8581, L 5869, F 186, S 8, H V 118415, I/A 7 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-46
Empresa: CENTROS DE REPRODUCCION FIVIA SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Barea Gomez Miguel
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8581, L 5869, F 185, S 8, H V 118415, I/A 5 (07/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-46
Información de BAREA GOMEZ MIGUEL
Mostramos los datos de BAREA GOMEZ MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAREA GOMEZ MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos