BARDON GUILLAUME
Informe ejecutivo de BARDON GUILLAUME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE BARDON GUILLAUME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEAR CORPORATION MARTORELL SL | Apoderado Mancomunado | 12/12/2017 | 22/05/2023 |
LEAR CORPORATION SPAIN ALAVA SL | Apoderado Mancomunado | 12/12/2017 | 22/05/2023 |
LEAR CORPORATION PONTEVEDRA SL | Apoderado Mancomunado | 04/09/2017 | 11/05/2023 |
LEAR CORPORATION MAGNESIO SL | Apoderado Mancomunado | 12/12/2017 | 22/10/2019 |
MIDTOWN INVEST SL | Apoderado Mancomunado | 19/01/2018 | 04/10/2018 |
LEAR CORPORATION VIGO SA | Apoderado Mancomunado | 12/12/2017 | 04/10/2018 |
VINCULACIONES DE BARDON GUILLAUME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARDON GUILLAUME
Empresa: LEAR CORPORATION SPAIN ALAVA SL
Apoderado Mancomunado
- Bardon Guillaume
- Santiuste Garcia Leopoldo
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3232 , F 115, S 8, H T 51705, I/A 27 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-43
Empresa: LEAR CORPORATION MARTORELL SL
Apoderado Mancomunado
- Bardon Guillaume
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3104 , F 199, S 8, H T 51570, I/A 20 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-43
Empresa: LEAR CORPORATION PONTEVEDRA SL
Apoderado Mancomunado
- Bardon Guillaume
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3996, L 3996, F 204, S 8, H PO 6969, I/A 72 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-36
Empresa: MIDTOWN INVEST SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3022 , F 135, S 8, H T 51591, I/A 5 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-43
Empresa: LEAR CORPORATION SPAIN ALAVA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3027 , F 181, S 8, H T 51705, I/A 6 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-43
Empresa: LEAR CORPORATION MAGNESIO SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3021 , F 184, S 8, H T 51576, I/A 7 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-43
Empresa: LEAR CORPORATION VIGO SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3021 , F 213, S 8, H T 51578, I/A 6 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-43
Empresa: LEAR CORPORATION MARTORELL SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3021 , F 120, S 8, H T 51570, I/A 7 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-43
Empresa: LEAR CORPORATION PONTEVEDRA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 670, L 670, F 207, S 8, H PO 6969, I/A 51 (04/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-174-36
Información de BARDON GUILLAUME
Mostramos los datos de BARDON GUILLAUME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARDON GUILLAUME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos