BARDOLET FRANZI JORDI CUSTODIO
Informe ejecutivo de BARDOLET FRANZI JORDI CUSTODIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARDOLET FRANZI JORDI CUSTODIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMBAR PARTNERS SL | Administrador Unico | 13/09/2017 | 22/10/2018 |
AMBAR PARTNERS SL | Administrador Solidario | 03/02/2011 | 06/03/2014 |
AMBAR PARTNERS SL | Administrador Solidario | 27/11/2012 | 06/03/2014 |
VINCULACIONES DE BARDOLET FRANZI JORDI CUSTODIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARDOLET FRANZI JORDI CUSTODIO
Empresa: AMBAR PARTNERS SL
Administrador Unico
- Bardolet Franzi Jordi Custodio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42347 , F 55, S 8, H B 404601, I/A 9 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-208-08
Empresa: AMBAR PARTNERS SL
Administrador Unico
- Bardolet Franzi Jordi Custodio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42347 , F 54, S 8, H B 404601, I/A 6 (13/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-180-08
Empresa: AMBAR PARTNERS SL
Administrador Solidario
- Bardolet Franzi Jordi Custodio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42347 , F 53, S 8, H B 404601, I/A 4 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-08
Empresa: AMBAR PARTNERS SL
Administrador Solidario
- Bardolet Franzi Jordi Custodio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42347 , F 53, S 8, H B 404601, I/A 3 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-08
Empresa: AMBAR PARTNERS SL
Administrador Solidario
- Bardolet Franzi Jordi Custodio
- R G F CONSULTORES SL
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42347 , F 49, S 8, H B 404601, I/A 1 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-08
Información de BARDOLET FRANZI JORDI CUSTODIO
Mostramos los datos de BARDOLET FRANZI JORDI CUSTODIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARDOLET FRANZI JORDI CUSTODIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos