BARDAJI VIVANCOS CESAR BERNARDO
Informe ejecutivo de BARDAJI VIVANCOS CESAR BERNARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 34
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE BARDAJI VIVANCOS CESAR BERNARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARCADIA SEED SL | REPR.143 RRM | 03/08/2020 | |
CRYSTAL VENTURES SL | Apoderado | 25/06/2018 | |
SONOSUITE SL | Consejero | 23/05/2017 | |
MASTER PRISMA SL | Apoderado Solidario | 13/08/2013 | |
INDUSTRIAS Y PROMOCIONES ALIMENTICIAS SA | Apoderado Solidario | 15/09/2009 | |
INDUSTRIAS Y PROMOCIONES ALIMENTICIAS SA | Apoderado Mancomunado | 24/08/2009 | |
INDUSTRIAS Y PROMOCIONES ALIMENTICIAS SA | Apoderado | 06/07/2009 | |
INDUSTRIAS Y PROMOCIONES ALIMENTICIAS SA | Apoderado Mancomunado | 26/02/2009 |
VINCULACIONES DE BARDAJI VIVANCOS CESAR BERNARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARDAJI VIVANCOS CESAR BERNARDO
Empresa: NEWA INICIATIVAS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bardaji Bellosta Simon
- Bardaji Vivancos Cesar Bernardo
- Bardaji Vivancos Marcos Fidel
- Vivancos Torres Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2843 , F 197, S 8, H T 47488, I/A 3 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-43
Empresa: ARCADIA SEED SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Bardaji Vivancos Cesar Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44838 , F 148, S 8, H B 469015, I/A 2 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-166-08
Empresa: TM BELLVEI DECOLETAJE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bardaji Bellosta Simon
- Bardaji Vivancos Cesar Bernardo
- Bardaji Vivancos Marcos Fidel
- Vivancos Torres Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2547 , F 113, S 8, H T 41343, I/A 8 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-43
Empresa: TM BELLVEI DECOLETAJE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bardaji Bellosta Simon
- Bardaji Vivancos Cesar Bernardo
- Bardaji Vivancos Marcos Fidel
- Vivancos Torres Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2547 , F 113, S 8, H T 41343, I/A 8 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-43
Empresa: CRYSTAL VENTURES SL
Apoderado
- Bardaji Vivancos Cesar Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29769 , F 188, S 8, H M 535638, I/A 7 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-28
Empresa: CRYSTAL VENTURES SL
Administrador Unico
- Bardaji Vivancos Cesar Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29769 , F 188, S 8, H M 535638, I/A 6 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-28
Empresa: LASTALL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bardaji Bellosta Simon
- Bardaji Vivancos Cesar Bernardo
- Bardaji Vivancos Marcos Fidel
- Vivancos Torres Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2621 , F 214, S 8, H T 42800, I/A 5 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-43
Empresa: LASTALL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bardaji Bellosta Simon
- Bardaji Vivancos Cesar Bernardo
- Bardaji Vivancos Marcos Fidel
- Vivancos Torres Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2621 , F 214, S 8, H T 42800, I/A 5 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-43
Empresa: LA CUPULA MUSIC SL
Consejero
- Bardaji Vivancos Cesar Bernardo
- Martinus Arthur Jan Van Wijck
- Recuenco Bernal Julian
- Zagazeta Vinatea Jose Luis
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45663 , F 103, S 8, H B 384000, I/A 13 (23/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-08
Empresa: ANGEL VENTURES SL
Administrador Unico
- Bardaji Vivancos Cesar Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34179 , F 47, S 8, H M 614819, I/A 2 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-28
VER MAS ACTOS
Información de BARDAJI VIVANCOS CESAR BERNARDO
Mostramos los datos de BARDAJI VIVANCOS CESAR BERNARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARDAJI VIVANCOS CESAR BERNARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos