BARDAJI CUSO JOSE MARIA
Informe ejecutivo de BARDAJI CUSO JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARDAJI CUSO JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMANZI COMUNICACION SL | Administrador Unico | 15/09/2021 |
VINCULACIONES DE BARDAJI CUSO JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARDAJI CUSO JOSE MARIA
Empresa: AMANZI COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Bardaji Cuso Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47989 , F 199, S 8, H B 568527, I/A 1 (15/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-08
Empresa: PENSIONS CAIXA 81 FP
Miem.Com.Ctr
- Bardaji Cuso Jose Maria
- Bordas Baliu Marta
- Frances Serrano Jordi
- Juhel Xavier
- Solsona Herranz Agustin
- Ten Hoevel Claudia
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37212 , F 63, S 8, H M 663952, I/A 11 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-167-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 81 FP
Miem.Com.Ctr
- Bardaji Cuso Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37212 , F 62, S 8, H M 663952, I/A 8 (20/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 81 FP
Miem.Com.Ctr
- Bardaji Cuso Jose Maria
- Gomez Esteban Cristina
- Neumann Sebastian Servoin
Pres.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37212 , F 61, S 8, H M 663952, I/A 3 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 81 FP
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37463 , F 211, S 8, H B 309976, I/A 16 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-08
Información de BARDAJI CUSO JOSE MARIA
Mostramos los datos de BARDAJI CUSO JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARDAJI CUSO JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos