BARDAJI BUIL PILAR
Informe ejecutivo de BARDAJI BUIL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARDAJI BUIL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOMONTANO SOCIAL SL | Apoderado Mancomunado | 25/04/2023 | |
SOMONTANO SOCIAL SL | Apoderado Mancomunado | 11/07/2019 |
VINCULACIONES DE BARDAJI BUIL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARDAJI BUIL PILAR
Empresa: SOMONTANO SOCIAL SL
Apoderado Mancomunado
- Arevalo Mata Miguel
- Bardaji Buil Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659 , F 113, S 8, H HU 4716, I/A 23 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-22
Empresa: SOMONTANO SOCIAL SL
Apoderado Mancomunado
- Bardaji Buil Pilar
- Lacambra Ballabriga Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659 , F 110, S 8, H HU 4716, I/A 15 (11/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-138-22
Empresa: MICROMAT SA
Apoderado
- Bardaji Buil Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205, L 113, F 130, S 8, H HU 1402, I/A 9 (16/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-163-22
Empresa: MICROMAT SA
Apoderado
- Bardaji Buil Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205, L 113, F 129, S 8, H HU 1402, I/A 6 (13/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-22
Información de BARDAJI BUIL PILAR
Mostramos los datos de BARDAJI BUIL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARDAJI BUIL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos