BARCOS BARCOS SILVIA
Informe ejecutivo de BARCOS BARCOS SILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BARCOS BARCOS SILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUREN LEGAL SP SLP | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/07/2020 | 24/09/2021 |
AUREN CONSULTORES SP SLP | Apoderado | 09/09/2020 | 24/09/2021 |
AUREN AUDITORES SP SLP | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/07/2020 | 24/09/2021 |
VINCULACIONES DE BARCOS BARCOS SILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARCOS BARCOS SILVIA
Empresa: AUREN CONSULTORES SP SLP
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Barcos Barcos Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40016 , F 107, S 8, H M 608798, I/A 39 (24/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-190-28
Empresa: AUREN AUDITORES SP SLP
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barcos Barcos Silvia
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40547 , F 57, S 8, H M 608799, I/A 42 (24/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-190-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barcos Barcos Silvia
- Cortes Rubira Manuel
- Cortes Rubira Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40161 , F 178, S 8, H M 610939, I/A 25 (24/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-190-28
Empresa: AUREN CONSULTORES SP SLP
Apoderado
- Barcos Barcos Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40016 , F 100, S 8, H M 608798, I/A 31 (09/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-180-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barcos Barcos Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38488 , F 207, S 8, H M 610939, I/A 20 (21/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-144-28
Empresa: AUREN AUDITORES SP SLP
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barcos Barcos Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40547 , F 52, S 8, H M 608799, I/A 33 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-28
Información de BARCOS BARCOS SILVIA
Mostramos los datos de BARCOS BARCOS SILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARCOS BARCOS SILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos