BARCOS ARMENDARIZ MARIA LUISA
Informe ejecutivo de BARCOS ARMENDARIZ MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 30
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE BARCOS ARMENDARIZ MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES Y ALQUILERES PMK 2012 SL | Apoderado | 05/03/2019 | |
SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES DE NAVARRA SL | Apoderado | 22/06/2018 | |
SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES DE NAVARRA SL | Apoderado | 03/05/2017 | |
VILLAVA HOME SL | Administrador Solidario | 09/12/2016 |
VINCULACIONES DE BARCOS ARMENDARIZ MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARCOS ARMENDARIZ MARIA LUISA
Empresa: SETENASA GESTION SL
Administrador Unico
- Barcos Armendariz Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1586 , F 183, S 8, H NA 31499, I/A 10 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-31
Empresa: PROMOTORA HOTELERA SUSHI SL
Administrador Unico
- Barcos Armendariz Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 224, S 8, H NA 10742, I/A 32 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-31
Empresa: INVERSIONES Y ALQUILERES PMK 2012 SL
Apoderado
- Barcos Armendariz Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1632 , F 221, S 8, H NA 32390, I/A 8 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-31
Liquidador Unico
- Barcos Armendariz Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1683 , F 140, S 8, H NA 33386, I/A 3 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-31
Administrador Unico
- Barcos Armendariz Maria Luisa
Liquidador Unico
- Barcos Armendariz Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1683 , F 140, S 8, H NA 33386, I/A 3 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-31
Apoderado
- Barcos Armendariz Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1350 , F 103, S 8, H NA 26854, I/A 22 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-31
Apoderado
- Barcos Armendariz Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1350 , F 102, S 8, H NA 26854, I/A 21 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-31
Empresa: VILLAVA HOME SL
Administrador Solidario
- Barcos Armendariz Gerardo
- Barcos Armendariz Maria Asuncion Isabel
- Barcos Armendariz Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 216, S 8, H NA 36367, I/A 1 (09/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-31
Administrador Unico
- Barcos Armendariz Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1350 , F 102, S 8, H NA 26854, I/A 19 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-31
Empresa: PROMOTORA HOTELERA SUSHI SL
Administrador Unico
- Barcos Armendariz Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 222, S 8, H NA 10742, I/A 27 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-30-31
VER MAS ACTOS
Información de BARCOS ARMENDARIZ MARIA LUISA
Mostramos los datos de BARCOS ARMENDARIZ MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARCOS ARMENDARIZ MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos