BARCONS MATAVERA BERNAT
Informe ejecutivo de BARCONS MATAVERA BERNAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARCONS MATAVERA BERNAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRANJA SANKY SL | Administrador Unico | 27/11/2020 | |
GRANJA SANKY SL | Apoderado Solidario | 24/03/2016 | |
GRANJA CAROLET SL | Administrador Unico | 17/06/2015 | |
DIET D'OR SL | Administrador Mancomunado | 16/06/2015 | |
DIET D'OR SL | Apoderado Solidario | 16/06/2015 | |
GRANJA RODAL SL | Administrador Mancomunado | 23/05/2014 |
VINCULACIONES DE BARCONS MATAVERA BERNAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARCONS MATAVERA BERNAT
Empresa: GRANGES MONT RAL SL
Liquidador
- Barcons Matavera Bernat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23720 , F 150, S 8, H B 60758, I/A 14 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-08
Empresa: GRANGES MONT RAL SL
Administrador Unico
- Barcons Matavera Bernat
Liquidador
- Barcons Matavera Bernat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23720 , F 150, S 8, H B 60758, I/A 14 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-08
Empresa: GRANJA SANKY SL
Administrador Unico
- Barcons Matavera Bernat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40137 , F 52, S 8, H B 129612, I/A 18 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-08
Empresa: GRANJA SANKY SL
Apoderado Solidario
- Barcons Matavera Bernat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40137 , F 52, S 8, H B 129612, I/A 17 (24/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-08
Empresa: GRANJA SANKY SL
Administrador Unico
- Barcons Matavera Bernat
Apoderado
- Barcons Matavera Bernat
- Barcons Matavera Bernat
- Barcons Matavera Maria Carme
- Barcons Matavera Maria Carme
- Matavera Franch Angela
Gerente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40137 , F 51, S 8, H B 129612, I/A 16 (24/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-08
Empresa: GRANJA CAROLET SL
Administrador Unico
- Barcons Matavera Bernat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28480 , F 29, S 8, H B 137449, I/A 6 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-08
Empresa: GRANJA CAROLET SL
Consejero
- Barcons Matavera Bernat
- Barcons Matavera Maria Carme
- Taja Alsina Maria Carme
Presidente
- Barcons Matavera Bernat
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28480 , F 29, S 8, H B 137449, I/A 6 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-08
Empresa: DIET D'OR SL
Apoderado Solidario
- Barcons Matavera Bernat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38267 , F 154, S 8, H B 17548, I/A 16 (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-08
Empresa: DIET D'OR SL
Administrador Mancomunado
- Barcons Dalmau Roger
- Barcons Matavera Bernat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38267 , F 154, S 8, H B 17548, I/A 15 (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-08
Empresa: DIET D'OR SL
Administrador Solidario
- Barcons Matavera Bernat
- Dalmau Barcons Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38267 , F 154, S 8, H B 17548, I/A 15 (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-08
VER MAS ACTOS
Información de BARCONS MATAVERA BERNAT
Mostramos los datos de BARCONS MATAVERA BERNAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARCONS MATAVERA BERNAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos