BARCIA GORDILLO MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de BARCIA GORDILLO MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BARCIA GORDILLO MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRIMERA GESTION GRUPO DE EMPRESAS SL | Apoderado | 27/11/2020 | |
GEESB8 SL | Apoderado | 03/07/2020 | |
LASARTE PROYECTS SL | Apoderado | 01/07/2020 | |
GEESB8 SL | Apoderado Solidario | 14/10/2013 |
VINCULACIONES DE BARCIA GORDILLO MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARCIA GORDILLO MARIA DEL CARMEN
Empresa: PRIMERA GESTION GRUPO DE EMPRESAS SL
Apoderado
- Barcia Gordillo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5495 , F 149, S 8, H SE 92538, I/A 6 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-41
Empresa: PRIMERA GESTION GRUPO DE EMPRESAS SL
Administrador Unico
- Barcia Gordillo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5495 , F 149, S 8, H SE 92538, I/A 4 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-41
Empresa: LASARTE PROYECTS SL
Apoderado
- Barcia Gordillo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5997 , F 123, S 8, H SE104593, I/A 5 (01/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-41
Empresa: LASARTE PROYECTS SL
Administrador Unico
- Barcia Gordillo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5997 , F 123, S 8, H SE104593, I/A 4 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-41
Empresa: GEESB8 SL
Apoderado
- Barcia Gordillo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5668 , F 65, S 8, H SE 96596, I/A 7 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-41
Empresa: GEESB8 SL
Administrador Unico
- Barcia Gordillo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5668 , F 65, S 8, H SE 96596, I/A 6 (26/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-41
Empresa: GEESB8 SL
Administrador Unico
- Barcia Gordillo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5668 , F 65, S 8, H SE 96596, I/A 5 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-41
Empresa: LASARTE PROYECTS SL
Administrador Unico
- Barcia Gordillo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5997 , F 123, S 8, H SE104593, I/A 3 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-41
Empresa: GEESB8 SL
Apoderado Solidario
- Barcia Gordillo Maria Del Carmen
- Diaz Alarcon Avelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5668 , F 63, S 8, H SE 96596, I/A 2 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-41
Empresa: PRIMERA GESTION GRUPO DE EMPRESAS SL
Administrador Unico
- Barcia Gordillo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5495 , F 148, S 8, H SE 92538, I/A 2 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-41
VER MAS ACTOS
Información de BARCIA GORDILLO MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de BARCIA GORDILLO MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARCIA GORDILLO MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos