BARCENA CALVO GERARDO
Informe ejecutivo de BARCENA CALVO GERARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BARCENA CALVO GERARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASECOR LYD SL | Administrador Unico | 04/07/2013 | 12/06/2020 |
ASECOR LYD SL | Secretario | 12/03/2013 | |
ASECOR LYD SL | Consejero Delegado Solidario | 12/03/2013 | |
ASECOR LYD SL | Consejero | 12/03/2013 | |
DEUSPA BIOGAS SL | Administrador Solidario | 03/01/2011 |
VINCULACIONES DE BARCENA CALVO GERARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARCENA CALVO GERARDO
Administrador Unico
- Barcena Calvo Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 409, L 200, F 150, S 8, H BU 2339, I/A 15 (12/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-09
Administrador Unico
- Barcena Calvo Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 409, L 200, F 149, S 8, H BU 2339, I/A 13 (04/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-129-09
Consejero Delegado Solidario
- Alonso Manjon Alberto
- Barcena Calvo Gerardo
- Chinchetru Montoya Julio
Consejero
- Alonso Manjon Alberto
- Barcena Calvo Gerardo
- Chinchetru Montoya Julio
Presidente
Secretario
- Barcena Calvo Gerardo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 409, L 200, F 148, S 8, H BU 2339, I/A 12 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-09
Empresa: DEUSPA BIOGAS SL
Administrador Solidario
- Barcena Calvo Gerardo
- Kaiser Thomas
- Loew Holger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 593, L 384, F 63, S 8, H BU 12743, I/A 4 (03/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-8-09
Información de BARCENA CALVO GERARDO
Mostramos los datos de BARCENA CALVO GERARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARCENA CALVO GERARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos