BARCELO TRASERRA EDUARDO
Informe ejecutivo de BARCELO TRASERRA EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BARCELO TRASERRA EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENPAR SA | REPR.143 RRM | 03/07/2023 | |
EVERWE 22 SL | Administrador Unico | 08/02/2023 | |
INMUEBLES CTC SA | Apoderado | 16/04/2009 |
VINCULACIONES DE BARCELO TRASERRA EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARCELO TRASERRA EDUARDO
Empresa: CENPAR SA
REPR.143 RRM
- Barcelo Traserra Eduardo
- Eduardo Barcelo Trasserra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47507 , F 101, S 8, H B 70664, I/A 56 (03/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-08
Empresa: CENPAR SA
Consejero
REPR.143 RRM
- Barcelo Traserra Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47507 , F 101, S 8, H B 70664, I/A 56 (03/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-08
Empresa: EVERWE 22 SL
Administrador Unico
- Barcelo Traserra Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48635 , F 78, S 8, H B 590871, I/A 1 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-08
Empresa: CENPAR SA
Consejero Delegado Solidario
Presidente
REPR.143 RRM
- Barcelo Traserra Carmen
- Barcelo Traserra Eduardo
- Barcelo Traserra Jorge
- Vilarasau Mitjans Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39384 , F 140, S 8, H B 70664, I/A 52 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-08
Empresa: CENPAR SA
REPR.143 RRM
- Barcelo Traserra Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39384 , F 140, S 8, H B 70664, I/A 51 (10/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-08
Empresa: CENPAR SA
REPR.143 RRM
- Barcelo Traserra Carmen
- Barcelo Traserra Eduardo
- Barcelo Traserra Jorge
- Mitjans Perello Lola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39384 , F 138, S 8, H B 70664, I/A 44 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-08
Empresa: INMUEBLES CTC SA
Apoderado
- Barcelo Traserra Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24798 , F 199, S 8, H B 76431, I/A 10 (16/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-80-08
Información de BARCELO TRASERRA EDUARDO
Mostramos los datos de BARCELO TRASERRA EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARCELO TRASERRA EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos