BARCELO HURTADO JAVIER
Informe ejecutivo de BARCELO HURTADO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARCELO HURTADO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRO TOUR SERVICIOS DEPORTIVOS SL | Socio Unico | 04/01/2023 | |
PRO TOUR SERVICIOS DEPORTIVOS SL | Administrador Unico | 07/02/2014 |
VINCULACIONES DE BARCELO HURTADO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARCELO HURTADO JAVIER
Empresa: CLUB DE TENIS PADEL ELCHE SL
Administrador Mancomunado
- Barcelo Hurtado Javier
- Oliva Del Valle Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4139 , F 50, S 8, H A 160925, I/A 2 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-03
Empresa: PRO TOUR SERVICIOS DEPORTIVOS SL
Socio Único
- Barcelo Hurtado Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3748 , F 193, S 8, H A 138506, I/A 2 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-03
Empresa: CLUB DE TENIS PADEL ELCHE SL
Administrador Mancomunado
- Barcelo Hurtado Javier
- Oliva Del Valle Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4139 , F 49, S 8, H A 160925, I/A 1 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-03
Empresa: PRO TOUR SERVICIOS DEPORTIVOS SL
Administrador Unico
- Barcelo Hurtado Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3748 , F 193, S 8, H A 138506, I/A 1 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-03
Información de BARCELO HURTADO JAVIER
Mostramos los datos de BARCELO HURTADO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARCELO HURTADO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos