BARCAIZTEGUI MARTINEZ MARIA
Informe ejecutivo de BARCAIZTEGUI MARTINEZ MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARCAIZTEGUI MARTINEZ MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FCC CONSTRUCCION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/01/2018 | 22/07/2021 |
FCC CONSTRUCCION SA | Apoderado | 07/08/2012 | 11/01/2018 |
VINCULACIONES DE BARCAIZTEGUI MARTINEZ MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARCAIZTEGUI MARTINEZ MARIA
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilera Viton Jose Maria
- Barcaiztegui Martinez Maria
- Bautista Fuentes Fernando
- Dominguez Sidera Juan-luis
- Martinez Montero Carlos
- Perez Gil Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47218 , F 176, S 8, H B 94500, I/A 3922 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-08
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilera Viton Jose Maria
- Barcaiztegui Martinez Maria
- Bautista Fuentes Fernando
- Dominguez Sidera Juan-luis
- Martinez Montero Carlos
- Perez Gil Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45919 , F 138, S 8, H B 94500, I/A 3666 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-08
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado
- Barcaiztegui Martinez Maria
- Bautista Fuentes Fernando
- Carpintero Lopez Roberto
- Fernandez Hernansaiz Jose Ramon
- Martinez Montero Carlos
- Serrano Manchado Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45919 , F 138, S 8, H B 94500, I/A 3666 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-08
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado
- Barcaiztegui Martinez Maria
- Bautista Fuentes Fernando
- Carpintero Lopez Roberto
- Fernandez Hernansaiz Jose Ramon
- Martinez Montero Carlos
- Serrano Manchado Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43234 , F 64, S 8, H B 94500, I/A 2829 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-08
Información de BARCAIZTEGUI MARTINEZ MARIA
Mostramos los datos de BARCAIZTEGUI MARTINEZ MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARCAIZTEGUI MARTINEZ MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos