BARCA MARTIN DANIEL
Informe ejecutivo de BARCA MARTIN DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARCA MARTIN DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VINDICTA PROMOCIONES SL | Administrador Mancomunado | 19/04/2022 | |
EMPRESA DE SERVICIOS ANFEDASA SA | Administrador Mancomunado | 15/04/2021 | |
CAFETERIAS PALENTINAS SA | Administrador Mancomunado | 13/04/2021 | |
FINCA LA PEÑA AGROPECUARIA SL | Apoderado Solidario | 23/07/2019 | |
SIMANCAS HOMES SL | Administrador Mancomunado | 21/06/2017 | |
CAFETERIAS PALENTINAS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 30/07/2015 | |
CAFETERIAS PALENTINAS SA | Secretario | 30/07/2015 | |
CAFETERIAS PALENTINAS SA | Consejero | 30/07/2015 | |
EMPRESA DE SERVICIOS ANFEDASA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 30/07/2015 | |
EMPRESA DE SERVICIOS ANFEDASA SA | Secretario | 30/07/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BARCA MARTIN DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARCA MARTIN DANIEL
Empresa: CENTRO PROMOTOR SUR SL
Administrador Mancomunado
- Barca Martin Daniel
- Barca Martin Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 843 , F 225, S 8, H VA 2674, I/A 16 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-47
Empresa: USBA EMPRESA DE SERVICIOS SA
Administrador Mancomunado
- Barca Martin Daniel
- Barca Martin Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 103, S 8, H VA 23682, I/A 6 (30/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-47
Empresa: VINDICTA PROMOCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Barca Martin Daniel
- Barca Martin Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 157, S 8, H VA 33078, I/A 1 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-47
Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS ANFEDASA SA
Administrador Mancomunado
- Barca Martin Daniel
- Barca Martin Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1593 , F 36, S 8, H VA 32098, I/A 2 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-47
Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS ANFEDASA SA
Administrador Mancomunado
- Barca Martin Daniel
- Barca Martin Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1593 , F 36, S 8, H VA 32098, I/A 2 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-47
Empresa: CAFETERIAS PALENTINAS SA
Administrador Mancomunado
- Barca Martin Daniel
- Barca Martin Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592 , F 158, S 8, H VA 32083, I/A 2 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-47
Empresa: CAFETERIAS PALENTINAS SA
Administrador Mancomunado
- Barca Martin Daniel
- Barca Martin Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592 , F 158, S 8, H VA 32083, I/A 2 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-47
Empresa: FINCA LA PEÑA AGROPECUARIA SL
Apoderado Solidario
- Barca Martin Daniel
- Barca Martin Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 778 , F 85, S 8, H VA 2314, I/A 13 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-47
Empresa: SIMANCAS HOMES SL
Administrador Mancomunado
- Barca Martin Daniel
- Picazo Escobar Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36062 , F 104, S 8, H M 648020, I/A 1 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-28
Empresa: USBA EMPRESA DE SERVICIOS SA
Administrador Mancomunado
- Barca Martin Daniel
- Barca Martin Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 102, S 8, H VA 23682, I/A 4 (01/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-47
VER MAS ACTOS
Información de BARCA MARTIN DANIEL
Mostramos los datos de BARCA MARTIN DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARCA MARTIN DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos