BARBIE NOGARET LAURA
Informe ejecutivo de BARBIE NOGARET LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BARBIE NOGARET LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
C ART SL | Administrador Unico | 08/02/2024 | |
TRAVESERA DE DALT 111 115 SL | Administrador Unico | 30/10/2023 |
VINCULACIONES DE BARBIE NOGARET LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARBIE NOGARET LAURA
Empresa: C ART SL
Administrador Unico
- Barbie Nogaret Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43190 , F 203, S 8, H B 22723, I/A 11 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-08
Empresa: C ART SL
Administrador Mancomunado
- Barbie Nogaret Elisenda
- Barbie Nogaret Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43190 , F 203, S 8, H B 22723, I/A 11 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-08
Empresa: TRAVESERA DE DALT 111 115 SL
Administrador Unico
- Barbie Nogaret Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22152 , F 52, S 8, H B 32149, I/A 5 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-08
Empresa: BARNOSA SA
Liquidador Mancomunado
- Barbie Nogaret Elisenda
- Barbie Nogaret Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33042 , F 22, S 8, H B 35654, I/A 13 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-08
Empresa: BARNOSA SA
Liquidador Mancomunado
- Barbie Nogaret Elisenda
- Barbie Nogaret Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33042 , F 22, S 8, H B 35654, I/A 13 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-08
Empresa: GALERIA BARBIE SA
Liquidador Mancomunado
- Barbie Nogaret Elisenda
- Barbie Nogaret Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37208 , F 82, S 8, H B 36640, I/A 20 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-08
Empresa: GALERIA BARBIE SA
Liquidador Mancomunado
- Barbie Nogaret Elisenda
- Barbie Nogaret Laura
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37208 , F 82, S 8, H B 36640, I/A 20 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-08
Empresa: C ART SL
Apoderado
- Ballaro Riu Josep
- Barbie Nogaret Elisenda
- Barbie Nogaret Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43190 , F 201, S 8, H B 22723, I/A 8 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-08
Empresa: C ART SL
Apoderado
- Ballaro Riu Josep
- Barbie Nogaret Elisenda
- Barbie Nogaret Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21483 , F 199, S 8, H B 22723, I/A 7 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-101-08
Empresa: GALERIA BARBIE SA
Apoderado
- Ballaro Riu Josep
- Barbie Nogaret Elisenda
- Barbie Nogaret Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34516 , F 44, S 8, H B 36640, I/A 14 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-08
Información de BARBIE NOGARET LAURA
Mostramos los datos de BARBIE NOGARET LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARBIE NOGARET LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos